MARTINA KOZÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.11.2016 |
Adresa: |
69604, 13558170, Hodonín, Svatobořice-Mistřín, Mistřín, Farská, 797, 44 |
|
MARTINA KOZÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.11.2016 |
Adresa: |
69604, 13558170, Hodonín, Svatobořice-Mistřín, Mistřín, Farská, 797, 44, Farská 797/44, Mistřín, 69604 Svatobořice-Mistřín |
|
Martina Kozáková
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
jednatel |
09.03.2009 |
Adresa: |
13558170, Svatobořice - Mistřín, Mistřín, 797 |
|
MARTINA KOZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
jednatel |
09.03.2009 |
Adresa: |
69604, 13558170, Hodonín, Svatobořice-Mistřín, Mistřín, Farská, 797, 44, Farská 797/44, Mistřín, 69604 Svatobořice-Mistřín |
|
Eva Kopřivová
|
Neaktivní
od 14.06.2001
|
jednatel |
09.11.1999 |
Adresa: |
13558170, Svatobořice - Mistřín, Mistřín, 797 |
|
Martina Kopřivová
|
Neaktivní
od 09.03.2009
|
jednatel |
09.11.1999 |
Adresa: |
13558170, Svatobořice - Mistřín, Mistřín, 797 |
|
Eva Kopřivová
|
Neaktivní
od 14.06.2001
|
jednatel |
09.11.1999 |
Adresa: |
69604, 13558170, Hodonín, Svatobořice-Mistřín, Mistřín, Farská, 797, 44, Farská 797/44, Mistřín, 69604 Svatobořice-Mistřín |
|
Martina Kopřivová
|
Neaktivní
od 09.03.2009
|
jednatel |
09.11.1999 |
Adresa: |
69604, 13558170, Hodonín, Svatobořice-Mistřín, Mistřín, Farská, 797, 44, Farská 797/44, Mistřín, 69604 Svatobořice-Mistřín |
|