KLÁRA SKŘIČKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.02.2020 |
Adresa: |
79601, 24807915, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Pod Kosířem, 308, 43 |
|
KLÁRA SKŘIČKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.02.2020 |
Adresa: |
79601, 24807915, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Pod Kosířem, 308, 43, Pod Kosířem 308/43, 79601 Prostějov |
|
JAN SKŘIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.07.2015 |
Adresa: |
79601, 24815853, Prostějov, Prostějov, Žeranovská, 1008, 26 |
|
JAN SKŘIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.07.2015 |
Adresa: |
79601, 24815853, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Žeranovská, 1008, 26, Žeranovská 1008/26, 79601 Prostějov |
|
KLÁRA SKŘIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2020
|
Jednatel |
07.09.2017 |
Adresa: |
79601, 24815853, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Žeranovská, 1008, 26 |
|
KLÁRA SKŘIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2020
|
Jednatel |
07.09.2017 |
Adresa: |
79601, 24815853, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Žeranovská, 1008, 26, Žeranovská 1008/26, 79601 Prostějov |
|
MILOŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 07.09.2017
|
Jednatel |
17.08.2016 |
Adresa: |
79601, 25569791, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Trávnická, 2415, 39 |
|
MILOŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 07.09.2017
|
Jednatel |
17.08.2016 |
Adresa: |
79601, 25569791, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Trávnická, 2415, 39, Trávnická 2415/39, 79601 Prostějov |
|
JAN SKŘIČKA
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
jednatel |
03.07.2015 |
Adresa: |
79601, 24820920, Prostějov, Prostějov, Tetín, 1494, 10 |
|
JAN SKŘIČKA
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
jednatel |
03.07.2015 |
Adresa: |
79601, 24820920, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Tetín, 1494, 10, Tetín 1494/10, 79601 Prostějov |
|
MILOŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
jednatel |
14.01.2013 |
Adresa: |
79601, 25569791, Prostějov, Prostějov, Trávnická, 2415, 39 |
|
MILOŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
jednatel |
14.01.2013 |
Adresa: |
79601, 25569791, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Trávnická, 2415, 39, Trávnická 2415/39, 79601 Prostějov |
|
Jan Skřička
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
jednatel |
22.03.2002 |
Adresa: |
Prostějov, Žeranovská, 26 |
|
Jan Skřička
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
jednatel |
22.03.2002 |
Adresa: |
26, Prostějov, Žeranovská, Žeranovská 26, Prostějov, Česká republika |
|
Jan Skřička
|
Neaktivní
od 22.03.2002
|
jednatel |
30.11.1999 |
Adresa: |
Prostějov, Prostějov, Žeranovská, 26 |
|
Jan Skřička
|
Neaktivní
od 22.03.2002
|
jednatel |
30.11.1999 |
Adresa: |
26, Prostějov, Prostějov, Žeranovská, Žeranovská 26, Prostějov, okres: Prostějov, Česká republika |
|