Ing. MARTIN HROZ
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.04.2016 |
Adresa: |
67801, 15238407, Blansko, Blansko, Zborovecká, 1749, 34 |
|
Ing. MARTIN HROZ
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.04.2016 |
Adresa: |
67801, 15238407, Blansko, Blansko, Blansko, Zborovecká, 1749, 34, Zborovecká 1749/34, 67801 Blansko |
|
Bc. JIŘÍ CHARVÁT
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
67801, 27297853, Blansko, Blansko, Blansko, Hybešova, 2447, 53a |
|
Bc. JIŘÍ CHARVÁT
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
67801, 27297853, Blansko, Blansko, Blansko, Hybešova, 2447, 53a, Hybešova 2447/53a, 67801 Blansko |
|
Bc. Jiří Charvát
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
02.09.2008 |
Adresa: |
67801, Blansko, Hybešova, 53A |
|
Bc. Jiří Charvát
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
02.09.2008 |
Adresa: |
67801, 15222250, Blansko, Blansko, Blansko, Zdíkova, 53, 18, Zdíkova 53/18, 67801 Blansko |
|
Jiří Charvát
|
Neaktivní
od 02.09.2008
|
jednatel |
22.03.2002 |
Adresa: |
67904, 7922973, Adamov, Petra Jilemnického, 19 |
|
Jiří Charvát
|
Neaktivní
od 02.09.2008
|
jednatel |
22.03.2002 |
Adresa: |
67904, 7922973, Blansko, Adamov, Adamov, Petra Jilemnického, 356, 19, Petra Jilemnického 356/19, 67904 Adamov |
|
Leoš Hloušek
|
Neaktivní
od 22.03.2002
|
jednatel |
02.12.1999 |
Adresa: |
67904, 7923830, Adamov, Neumannova, 4 |
|
Jiří Charvát
|
Neaktivní
od 22.03.2002
|
jednatel |
02.12.1999 |
Adresa: |
67904, 7922973, Adamov, Petra Jilemnického, 19 |
|
Jiří Charvát
|
Neaktivní
od 22.03.2002
|
jednatel |
02.12.1999 |
Adresa: |
67904, 7922973, Blansko, Adamov, Adamov, Petra Jilemnického, 356, 19, Petra Jilemnického 356/19, 67904 Adamov |
|
Leoš Hloušek
|
Neaktivní
od 22.03.2002
|
jednatel |
02.12.1999 |
Adresa: |
67904, 7923830, Blansko, Adamov, Adamov, Neumannova, 438, 4, Neumannova 438/4, 67904 Adamov |
|