MARTIN KUBA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2016 |
Adresa: |
70800, 3293581, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Hlavní třída, 1023, 55 |
|
MARTIN KUBA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2016 |
Adresa: |
70800, 3293581, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Hlavní třída, 1023, 55, Hlavní třída 1023/55, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Martin Kuba
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
03.02.2006 |
Adresa: |
70800, 3293581, Ostrava, Hlavní třída, 1023/55 |
|
MARTIN KUBA
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
03.02.2006 |
Adresa: |
70800, 3293581, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Hlavní třída, 1023, 55, Hlavní třída 1023/55, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Hana Hlaváčková
|
Neaktivní
od 03.02.2006
|
jednatel |
20.03.2003 |
Adresa: |
60200, 19108486, Brno-město, Brno, Neumannova, 4 |
|
Ing. Hana Hlaváčková
|
Neaktivní
od 03.02.2006
|
jednatel |
20.03.2003 |
Adresa: |
60200, 19108486, Brno-město, Brno, Staré Brno, Neumannova, 553, 4, Neumannova 553/4, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Ing. Hana Hlaváčová
|
Neaktivní
od 20.03.2003
|
jednatel |
17.02.2003 |
Adresa: |
60200, 19108486, Brno-město, Brno, Neumannova, 4 |
|
Ing. Hana Hlaváčová
|
Neaktivní
od 20.03.2003
|
jednatel |
17.02.2003 |
Adresa: |
60200, 19108486, Brno-město, Brno, Staré Brno, Neumannova, 553, 4, Neumannova 553/4, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Ing. Pavel Drozdek
|
Neaktivní
od 17.02.2003
|
jednatel |
06.12.1999 |
Adresa: |
63800, 19262035, Brno-město, Brno, Loosova, 355/12 |
|
Ing. PAVEL DROZDEK
|
Neaktivní
od 17.02.2003
|
jednatel |
06.12.1999 |
Adresa: |
63800, 19262035, Brno-město, Brno, Lesná, Loosova, 355, 12, Loosova 355/12, Lesná, 63800 Brno |
|