Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | JJP-pension s.r.o. |
ICO: | 25583913 |
Registrovaná adresa: | 67102, 10766529, Znojmo, Chvalatice, Chvalatice, 57, č.p. 57, 67102 Chvalatice |
Začleněno na: | 07.12.1999 |
Předmět podnikání: |
hostinská činnost
Velkoobchod a maloobchod
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Ubytovací služby
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Zprostředkování obchodu a služeb
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ROMAN SEDMÍK | Aktivní | 21.10.2021 | |
|
|||
ROMAN SEDMÍK | Aktivní | 21.10.2021 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ROMAN SEDMÍK | Aktivní | jednatel | 21.10.2021 |
|
|||
ROMAN SEDMÍK | Aktivní | jednatel | 21.10.2021 |
|
|||
JOSEF HUBER | Neaktivní od 21.10.2021 | jednatel | 13.11.2018 |
|
|||
Ing. PAVEL TUNKA | Neaktivní od 21.10.2021 | jednatel | 13.11.2018 |
|
|||
JAROSLAV VANČURA | Neaktivní od 21.10.2021 | jednatel | 13.11.2018 |
|
|||
JOSEF HUBER | Neaktivní od 21.10.2021 | jednatel | 13.11.2018 |
|
|||
Ing. PAVEL TUNKA | Neaktivní od 21.10.2021 | jednatel | 13.11.2018 |
|
|||
JAROSLAV VANČURA | Neaktivní od 21.10.2021 | jednatel | 13.11.2018 |
|
|||
Josef Huber | Neaktivní od 13.11.2018 | jednatel | 07.12.1999 |
|
|||
ing. Pavel Tunka | Neaktivní od 13.11.2018 | jednatel | 07.12.1999 |
|
|||
Jaroslav Vančura | Neaktivní od 13.11.2018 | jednatel | 07.12.1999 |
|
|||
Josef Huber | Neaktivní od 13.11.2018 | jednatel | 07.12.1999 |
|
|||
Ing. PAVEL TUNKA | Neaktivní od 13.11.2018 | jednatel | 07.12.1999 |
|
|||
JAROSLAV VANČURA | Neaktivní od 13.11.2018 | jednatel | 07.12.1999 |
|
Registrační číslo JJP-pension s.r.o. je 25583913.
Registrační adresa JJP-pension s.r.o. je 67102, 10766529, Znojmo, Chvalatice, Chvalatice, 57, č.p. 57, 67102 Chvalatice.
JJP-pension s.r.o. byla založena 07.12.1999.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je ROMAN SEDMÍK, ROMAN SEDMÍK.