MAREK TOUFAR
|
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2016 |
Adresa: |
76001, 4241673, Zlín, Zlín, Lesní čtvrť III, 3734 |
|
MAREK TOUFAR
|
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2016 |
Adresa: |
76001, 4241673, Zlín, Zlín, Zlín, Lesní čtvrť III, 3734, Lesní čtvrť III 3734, 76001 Zlín |
|
STANISLAV SCHREIBER
|
Aktivní
|
jednatel |
08.01.2016 |
Adresa: |
76310, 25686895, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Háje, 365 |
|
STANISLAV SCHREIBER
|
Aktivní
|
jednatel |
08.01.2016 |
Adresa: |
76310, 25686895, Zlín, Hvozdná, Hvozdná, Háje, 365, Háje 365, 76310 Hvozdná |
|
STANISLAV SCHREIBER
|
Neaktivní
od 08.01.2016
|
jednatel |
01.12.2015 |
Adresa: |
76311, 4192419, Zlín, Lužkovice, Tvrz, 202 |
|
Stanislav Schreiber
|
Neaktivní
od 08.01.2016
|
jednatel |
01.12.2015 |
Adresa: |
76311, 4192419, Zlín, Zlín, Lužkovice, Tvrz, 202, Tvrz 202, Lužkovice, 76311 Zlín |
|
STANISLAV SCHREIBER
|
Neaktivní
od 01.12.2015
|
jednatel |
09.11.2011 |
Adresa: |
76311, 4192419, Zlín, Lužkovice, Tvrz, 202 |
|
Stanislav Schreiber
|
Neaktivní
od 01.12.2015
|
jednatel |
09.11.2011 |
Adresa: |
76311, 4192419, Zlín, Zlín, Lužkovice, Tvrz, 202, Tvrz 202, Lužkovice, 76311 Zlín |
|
Stanislav Schreiber
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
jednatel |
01.01.2000 |
Adresa: |
4192419, Zlín, Lužkovice, 202 |
|
Stanislav Schreiber
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
jednatel |
01.01.2000 |
Adresa: |
76311, 4192419, Zlín, Zlín, Lužkovice, Tvrz, 202, Tvrz 202, Lužkovice, 76311 Zlín |
|