MYKOLA VASYLEVYCH
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2014 |
Adresa: |
Ivano-Frankivska oblast, Balynci |
|
MYKOLA VASYLEVYCH
|
Neaktivní
od 13.10.2023
|
jednatel |
20.11.2014 |
Adresa: |
Ivano-Frankivska oblast, Balynci, Balynci, Ivano-Frankivska oblast, Ukrajina |
|
Libor Padalík
|
Neaktivní
od 20.11.2014
|
jednatel |
11.07.2012 |
Adresa: |
59461, 25202472, Žďár nad Sázavou, Bory, Dolní Bory, 256 |
|
Libor Padalík
|
Neaktivní
od 20.11.2014
|
jednatel |
11.07.2012 |
Adresa: |
59461, 25202472, Žďár nad Sázavou, Bory, Dolní Bory, 256, Dolní Bory 256, 59461 Bory |
|
Ludmila Padalíková
|
Neaktivní
od 11.07.2012
|
Jednatel |
22.06.2010 |
Adresa: |
59461, 25202472, Bory, 256 |
|
Michal Padalík
|
Neaktivní
od 11.07.2012
|
Jednatel |
22.06.2010 |
Adresa: |
59461, 25202464, Bory, 255 |
|
Ludmila Padalíková
|
Neaktivní
od 11.07.2012
|
Jednatel |
22.06.2010 |
Adresa: |
59461, 25202472, Žďár nad Sázavou, Bory, Dolní Bory, 256, Dolní Bory 256, 59461 Bory |
|
Michal Padalík
|
Neaktivní
od 11.07.2012
|
Jednatel |
22.06.2010 |
Adresa: |
59461, 25202464, Žďár nad Sázavou, Bory, Dolní Bory, 255, Dolní Bory 255, 59461 Bory |
|
Ludmila Padalíková
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
Jednatel |
13.12.1999 |
Adresa: |
59461, 25202472, Žďár nad Sázavou, Bory, 256 |
|
Michal Padalík
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
Jednatel |
13.12.1999 |
Adresa: |
59461, 25202464, Žďár nad Sázavou, Bory, 255 |
|
Ludmila Padalíková
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
Jednatel |
13.12.1999 |
Adresa: |
59461, 25202472, Žďár nad Sázavou, Bory, Dolní Bory, 256, Dolní Bory 256, 59461 Bory |
|
Michal Padalík
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
Jednatel |
13.12.1999 |
Adresa: |
59461, 25202464, Žďár nad Sázavou, Bory, Dolní Bory, 255, Dolní Bory 255, 59461 Bory |
|