RNDr. Ing. STANISLAV MATÝŠEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
30.08.2023 |
Adresa: |
66451, 73180432, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Sušilova, 1864, 114, Sušilova 1864/114, 66451 Šlapanice |
|
Ing. MARTIN INGR
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
30.08.2023 |
Adresa: |
60200, 19176678, Brno-město, Brno, Veveří, Tučkova, 954, 40, Tučkova 954/40, Veveří, 60200 Brno |
|
VÍT MATÝŠEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.08.2023 |
Adresa: |
66451, 73180432, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Sušilova, 1864, 114, Sušilova 1864/114, 66451 Šlapanice |
|
RNDr. Ing. STANISLAV MATÝŠEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
66451, 73180432, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Sušilova, 1864, 114 |
|
Ing. MARTIN INGR
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
60200, 19176678, Brno-město, Brno, Veveří, Tučkova, 954, 40 |
|
VÍT MATÝŠEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
66451, 73180432, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Sušilova, 1864, 114 |
|
RNDr. Ing. STANISLAV MATÝŠEK
|
Neaktivní
od 30.08.2023
|
předseda představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
66451, 73180432, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Sušilova, 1864, 114, Sušilova 1864/114, 66451 Šlapanice |
|
Ing. MARTIN INGR
|
Neaktivní
od 30.08.2023
|
místopředseda představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
60200, 19176678, Brno-město, Brno, Veveří, Tučkova, 954, 40, Tučkova 954/40, Veveří, 60200 Brno |
|
VÍT MATÝŠEK
|
Neaktivní
od 30.08.2023
|
člen představenstva |
23.01.2018 |
Adresa: |
66451, 73180432, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Sušilova, 1864, 114, Sušilova 1864/114, 66451 Šlapanice |
|
Ing. MARTIN INGR
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
místopředseda představenstva |
28.12.2015 |
Adresa: |
60200, 19176678, Brno, Veveří, Tučkova, 954, 40 |
|
Ing. MARTIN INGR
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
místopředseda představenstva |
28.12.2015 |
Adresa: |
60200, 19176678, Brno-město, Brno, Veveří, Tučkova, 954, 40, Tučkova 954/40, Veveří, 60200 Brno |
|
STANISLAV MATÝŠEK
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
předseda představenstva |
05.03.2015 |
Adresa: |
66451, 73180432, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Sušilova, 1864, 114 |
|
STANISLAV MATÝŠEK
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
předseda představenstva |
05.03.2015 |
Adresa: |
66451, 73180432, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Sušilova, 1864, 114, Sušilova 1864/114, 66451 Šlapanice |
|
STANISLAV MATÝŠEK
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
předseda představenstva |
11.11.2013 |
Adresa: |
66451, 24085472, Šlapanice, Šlapanice, Wurmova, 816, 29 |
|
PETR HOMOLA
|
Neaktivní
od 28.12.2015
|
místopředseda představenstva |
11.11.2013 |
Adresa: |
61600, 19587813, Brno, Žabovřesky, Eleonory Voračické, 1212, 43 |
|
MARTIN GAZDA
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
člen představenstva |
11.11.2013 |
Adresa: |
63500, 19318324, Brno, Bystrc, Rerychova, 1082, 4 |
|
STANISLAV MATÝŠEK
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
předseda představenstva |
11.11.2013 |
Adresa: |
66451, 24085472, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Wurmova, 816, 29, Wurmova 816/29, 66451 Šlapanice |
|
PETR HOMOLA
|
Neaktivní
od 28.12.2015
|
místopředseda představenstva |
11.11.2013 |
Adresa: |
61600, 19587813, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Eleonory Voračické, 1212, 43, Eleonory Voračické 1212/43, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
MARTIN GAZDA
|
Neaktivní
od 23.01.2018
|
člen představenstva |
11.11.2013 |
Adresa: |
63500, 19318324, Brno-město, Brno, Bystrc, Rerychova, 1082, 4, Rerychova 1082/4, Bystrc, 63500 Brno |
|