PETR KALDA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.10.2022 |
Adresa: |
67903, 83340793, Blansko, Olomučany, Olomučany, 403 |
|
PETR KALDA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
15.10.2022 |
Adresa: |
67903, 83340793, Blansko, Olomučany, Olomučany, 403, č.p. 403, 67903 Olomučany |
|
DUŠAN KALDA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
18.12.2020 |
Adresa: |
67801, 15236285, Blansko, Blansko, Blansko, Palackého, 1550, 1 |
|
DUŠAN KALDA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
18.12.2020 |
Adresa: |
67801, 15236285, Blansko, Blansko, Blansko, Palackého, 1550, 1, Palackého 1550/1, 67801 Blansko |
|
LEOŠ COUFAL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.03.2016 |
Adresa: |
67911, 7813627, Doubravice nad Svitavou, Doubravice nad Svitavou, Soukopovo náměstí, 5 |
|
LEOŠ COUFAL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.03.2016 |
Adresa: |
67911, 7813627, Blansko, Doubravice nad Svitavou, Doubravice nad Svitavou, Soukopovo náměstí, 5, Soukopovo náměstí 5, 67911 Doubravice nad Svitavou |
|
PETR KALDA
|
Neaktivní
od 15.10.2022
|
člen představenstva |
08.01.2021 |
Adresa: |
67801, 15239128, Blansko, Blansko, Blansko, nám. Svobody, 1816, 5 |
|
PETR KALDA
|
Neaktivní
od 15.10.2022
|
člen představenstva |
08.01.2021 |
Adresa: |
67801, 15239128, Blansko, Blansko, Blansko, nám. Svobody, 1816, 5, nám. Svobody 1816/5, 67801 Blansko |
|
DUŠAN KALDA
|
Neaktivní
od 18.12.2020
|
předseda představenstva |
21.03.2016 |
Adresa: |
67801, 15227685, Blansko, Blansko, Jiráskova, 689, 16 |
|
JANA LAKOTOVÁ
|
Neaktivní
od 08.01.2021
|
člen představenstva |
21.03.2016 |
Adresa: |
67801, 15241688, Blansko, Blansko, Pod Javory, 2063, 28 |
|
DUŠAN KALDA
|
Neaktivní
od 18.12.2020
|
předseda představenstva |
21.03.2016 |
Adresa: |
67801, 15227685, Blansko, Blansko, Blansko, Jiráskova, 689, 16, Jiráskova 689/16, 67801 Blansko |
|
JANA LAKOTOVÁ
|
Neaktivní
od 08.01.2021
|
člen představenstva |
21.03.2016 |
Adresa: |
67801, 15241688, Blansko, Blansko, Blansko, Pod Javory, 2063, 28, Pod Javory 2063/28, 67801 Blansko |
|
DUŠAN KALDA
|
Neaktivní
od 21.03.2016
|
předseda představenstva |
20.12.2013 |
Adresa: |
67801, 15227685, Blansko, Blansko, Jiráskova, 689, 16 |
|
JANA LAKOTOVÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2016
|
člen představenstva |
20.12.2013 |
Adresa: |
67801, 15241688, Blansko, Blansko, Pod Javory, 2063, 28 |
|
LEOŠ COUFAL
|
Neaktivní
od 21.03.2016
|
člen představenstva |
20.12.2013 |
Adresa: |
67911, 7813627, Doubravice nad Svitavou, Doubravice nad Svitavou, Soukopovo náměstí, 5 |
|
DUŠAN KALDA
|
Neaktivní
od 21.03.2016
|
předseda představenstva |
20.12.2013 |
Adresa: |
67801, 15227685, Blansko, Blansko, Blansko, Jiráskova, 689, 16, Jiráskova 689/16, 67801 Blansko |
|
JANA LAKOTOVÁ
|
Neaktivní
od 21.03.2016
|
člen představenstva |
20.12.2013 |
Adresa: |
67801, 15241688, Blansko, Blansko, Blansko, Pod Javory, 2063, 28, Pod Javory 2063/28, 67801 Blansko |
|
LEOŠ COUFAL
|
Neaktivní
od 21.03.2016
|
člen představenstva |
20.12.2013 |
Adresa: |
67911, 7813627, Blansko, Doubravice nad Svitavou, Doubravice nad Svitavou, Soukopovo náměstí, 5, Soukopovo náměstí 5, 67911 Doubravice nad Svitavou |
|