Ing. BENJAMIN MAKOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.04.2018 |
Adresa: |
63800, 25290126, Brno-město, Brno, Lesná, Vyhlídka, 865, 15 |
|
Ing. BENJAMIN MAKOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.04.2018 |
Adresa: |
63800, 25290126, Brno-město, Brno, Lesná, Vyhlídka, 865, 15, Vyhlídka 865/15, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. TOMÁŠ ADAMETZ
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
jednatel |
04.08.2021 |
Adresa: |
64400, 81317093, Brno-město, Brno, Soběšice, Melatín, 821, 2 |
|
Ing. TOMÁŠ ADAMETZ
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
jednatel |
04.08.2021 |
Adresa: |
64400, 81317093, Brno-město, Brno, Soběšice, Melatín, 821, 2, Melatín 821/2, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. TOMÁŠ ADAMETZ
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
jednatel |
20.12.2019 |
Adresa: |
61200, 19705794, Brno-město, Brno, Královo Pole, Charvatská, 1336, 11 |
|
Ing. TOMÁŠ ADAMETZ
|
Neaktivní
od 04.08.2021
|
jednatel |
20.12.2019 |
Adresa: |
61200, 19705794, Brno-město, Brno, Královo Pole, Charvatská, 1336, 11, Charvatská 1336/11, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. TOMÁŠ ADAMETZ
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
jednatel |
18.11.2019 |
|
Ing. TOMÁŠ ADAMETZ
|
Neaktivní
od 18.11.2019
|
jednatel |
18.08.2018 |
Adresa: |
64400, 19281480, Brno-město, Brno, Soběšice, Melatín, 16, 2 |
|
Ing. TOMÁŠ ADAMETZ
|
Neaktivní
od 18.11.2019
|
jednatel |
18.08.2018 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Soběšice, Melatín, 64400, 2, Melatín 16/2, 64400 Brno - Soběšice, okres: Brno-město, Česká republika |
|
Ing. TOMÁŠ ADAMETZ
|
Neaktivní
od 18.08.2018
|
jednatel |
03.04.2018 |
Adresa: |
63800, 24967050, Brno-město, Brno, Lesná, Majdalenky, 844, 3 |
|
Ing. TOMÁŠ ADAMETZ
|
Neaktivní
od 18.08.2018
|
jednatel |
03.04.2018 |
Adresa: |
63800, 24967050, Brno-město, Brno, Lesná, Majdalenky, 844, 3, Majdalenky 844/3, Lesná, 63800 Brno |
|
Bc. DANIEL ŠROM
|
Neaktivní
od 03.04.2018
|
jednatel |
15.07.2015 |
Adresa: |
62500, 73198137, Brno, Starý Lískovec, Pod Školou, 785, 6 |
|
Bc. DANIEL ŠROM
|
Neaktivní
od 03.04.2018
|
jednatel |
15.07.2015 |
Adresa: |
62500, 73198137, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Pod Školou, 785, 6, Pod Školou 785/6, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Bc. Daniel Šrom
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
jednatel |
21.09.2009 |
Adresa: |
62500, 25088572, Brno, Starý Lískovec, Klobásova, 694/12a |
|
Miroslav Taubinger
|
Neaktivní
od 03.04.2018
|
jednatel |
21.09.2009 |
Adresa: |
62100, 27869920, Brno, Ivanovice, Jezerůvky, 511/6 |
|
Bc. Daniel Šrom
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
jednatel |
21.09.2009 |
Adresa: |
62500, 25088572, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Klobásova, 694, 12a, Klobásova 694/12a, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
MIROSLAV TAUBINGER
|
Neaktivní
od 03.04.2018
|
jednatel |
21.09.2009 |
Adresa: |
62100, 27869920, Brno-město, Brno, Ivanovice, Jezerůvky, 511, 6, Jezerůvky 511/6, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Miroslav Taubinger
|
Neaktivní
od 21.09.2009
|
jednatel |
22.12.1999 |
Adresa: |
63900, 19124295, Brno-město, Brno, Kamenná, 26 |
|
Daniel Šrom
|
Neaktivní
od 21.09.2009
|
jednatel |
22.12.1999 |
Adresa: |
62500, Brno-město, Brno, Klobásova, 12 |
|
Miroslav Taubinger
|
Neaktivní
od 21.09.2009
|
jednatel |
22.12.1999 |
Adresa: |
63900, 19124295, Brno-město, Brno, Štýřice, Kamenná, 200, 26, Kamenná 200/26, Štýřice, 63900 Brno |
|
Daniel Šrom
|
Neaktivní
od 21.09.2009
|
jednatel |
22.12.1999 |
Adresa: |
62500, 19559186, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Klobásova, 49, 12, Klobásova 49/12, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|