MAREK MIJOVIČ
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.09.2020 |
Adresa: |
67401, 18717331, Třebíč, Střítež, Střítež, 16 |
|
MAREK MIJOVIČ
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.09.2020 |
Adresa: |
67401, 18717331, Třebíč, Střítež, Střítež, 16, č.p. 16, 67401 Střítež |
|
MILAN MAXA
|
Aktivní
|
jednatel |
11.09.2020 |
Adresa: |
61500, 19625359, Brno-město, Brno, Židenice, Vinařického, 674, 14 |
|
MILAN MAXA
|
Aktivní
|
jednatel |
11.09.2020 |
Adresa: |
61500, 19625359, Brno-město, Brno, Židenice, Vinařického, 674, 14, Vinařického 674/14, Židenice, 61500 Brno |
|
VLADIMÍR NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.01.2016 |
Adresa: |
67401, 18777244, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Kofránkova, 564, 8 |
|
VLADIMÍR NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.01.2016 |
Adresa: |
67401, 18777244, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Kofránkova, 564, 8, Kofránkova 564/8, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
DAN JANÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
67401, 18741215, Třebíč, Podklášteří, Ant. Dvořáka, 207, 24 |
|
DAVID ŠŤASTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
67401, 18775772, Třebíč, Horka-Domky, Máchalova, 417, 6 |
|
DAN JANÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
67401, 18741215, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Ant. Dvořáka, 207, 24, Ant. Dvořáka 207/24, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
DAVID ŠŤASTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
67401, 18775772, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Máchalova, 417, 6, Máchalova 417/6, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
MAREK MIJOVIČ
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
Jednatel |
26.11.2019 |
Adresa: |
67401, 18768776, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Dukovanská, 757, 5 |
|
MAREK MIJOVIČ
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
Jednatel |
26.11.2019 |
Adresa: |
67401, 18768776, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Dukovanská, 757, 5, Dukovanská 757/5, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
VLADIMÍR NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 22.01.2016
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
67401, 18768377, Třebíč, Nové Dvory, M. Majerové, 715, 41 |
|
RADEK NEZVAL
|
Neaktivní
od 26.11.2019
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
67401, 18767877, Třebíč, Nové Dvory, Jar. Haška, 665, 8 |
|
MILAN MAXA
|
Neaktivní
od 11.09.2020
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
67401, 18767591, Třebíč, Nové Dvory, Gen. Svobody, 637, 17 |
|
VLADIMÍR NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 22.01.2016
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
67401, 18768377, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, M. Majerové, 715, 41, M. Majerové 715/41, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
RADEK NEZVAL
|
Neaktivní
od 26.11.2019
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
67401, 18767877, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Jar. Haška, 665, 8, Jar. Haška 665/8, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
MILAN MAXA
|
Neaktivní
od 11.09.2020
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
67401, 18767591, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Gen. Svobody, 637, 17, Gen. Svobody 637/17, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Ing. Martin Svoboda
|
Neaktivní
od 08.03.2013
|
Jednatel |
03.08.2005 |
Adresa: |
67522, 18652468, Mastník, 35 |
|
Ing. Martin Svoboda
|
Neaktivní
od 08.03.2013
|
Jednatel |
03.08.2005 |
Adresa: |
67522, 18652468, Třebíč, Mastník, Mastník, 35, č.p. 35, 67522 Mastník |
|
Ing. Martin Svoboda
|
Neaktivní
od 03.08.2005
|
Jednatel |
05.01.2000 |
Adresa: |
18788173, Třebíč, Třebíč, Modřínová, 8 |
|
Ing. Milan Šťastný
|
Neaktivní
od 08.03.2013
|
Jednatel |
05.01.2000 |
Adresa: |
Třebíč, Třebíč, Stinná, 68/5 |
|
Ing. Karel Janík
|
Neaktivní
od 08.03.2013
|
Jednatel |
05.01.2000 |
Adresa: |
Třebíč, Třebíč, A.Dvořáka, 24 |
|
Ing. Martin Svoboda
|
Neaktivní
od 03.08.2005
|
Jednatel |
05.01.2000 |
Adresa: |
67401, 18788173, Třebíč, Třebíč, Nové Město, Modřínová, 302, 8, Modřínová 302/8, Nové Město, 67401 Třebíč |
|
Ing. Milan Šťastný
|
Neaktivní
od 08.03.2013
|
Jednatel |
05.01.2000 |
Adresa: |
68/5, Třebíč, Třebíč, Stinná, Stinná 68/5, Třebíč, okres: Třebíč, Česká republika |
|
Ing. KAREL JANÍK
|
Neaktivní
od 08.03.2013
|
Jednatel |
05.01.2000 |
Adresa: |
67401, 18741215, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Ant. Dvořáka, 207, 24, Ant. Dvořáka 207/24, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|