JOSEF RUPERT STEINDORFER
|
Neaktivní
od 24.05.2016
|
Jednatel |
18.09.2015 |
Adresa: |
9300, Mail 18, St. Veit an der Glan |
|
JOSEF RUPERT STEINDORFER
|
Neaktivní
od 24.05.2016
|
Jednatel |
18.09.2015 |
Adresa: |
Mail 18, St. Veit an der Glan, 9300, St. Veit an der Glan, 9300 Mail 18, Rakousko |
|
JOSEF RUPERT STEINDORFER
|
Neaktivní
od 18.09.2015
|
Jednatel |
17.07.2015 |
Adresa: |
66902, 18854508, Znojmo, Chvalovice, Hatě, 188 |
|
JOSEF RUPERT STEINDORFER
|
Neaktivní
od 18.09.2015
|
Jednatel |
17.07.2015 |
Adresa: |
66902, 18854508, Znojmo, Chvalovice, Hatě, 188, Hatě 188, 66902 Chvalovice |
|
Marcus Schlei
|
Neaktivní
od 12.02.2014
|
Jednatel |
11.03.2004 |
Adresa: |
66902, Znojmo, Chvalovice, 188 |
|
Josef Rupert Steindorfer
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
Jednatel |
11.03.2004 |
Adresa: |
66902, Znojmo, Hatě, 188 |
|
Marcus Schlei
|
Neaktivní
od 12.02.2014
|
Jednatel |
11.03.2004 |
Adresa: |
66902, 18854508, Znojmo, Chvalovice, Hatě, 188, Hatě 188, 66902 Chvalovice |
|
Josef Rupert Steindorfer
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
Jednatel |
11.03.2004 |
Adresa: |
66902, 18854508, Znojmo, Chvalovice, Hatě, 188, Hatě 188, 66902 Chvalovice |
|
Dita Podrazká
|
Neaktivní
od 03.10.2003
|
jednatel |
25.01.2000 |
Adresa: |
66902, 11005963, Znojmo, Znojmo, MUDr. Jana Janského, 5 |
|
Dita Podrazká
|
Neaktivní
od 03.10.2003
|
jednatel |
25.01.2000 |
Adresa: |
66902, 11005963, Znojmo, Znojmo, Znojmo, MUDr. Jana Janského, 2585, 5, MUDr. Jana Janského 2585/5, 66902 Znojmo |
|