ADAM WIECEK
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
jednatel |
01.06.2021 |
Adresa: |
70200, 3193187, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2308, 29 |
|
ADAM WIECEK
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
jednatel |
01.06.2021 |
Adresa: |
70200, 3193187, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 2308, 29, Sokolská třída 2308/29, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
ROMAN ŠČUKA
|
Neaktivní
od 01.06.2021
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
66701, 13339443, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Komenského, 715 |
|
ROMAN ŠČUKA
|
Neaktivní
od 01.06.2021
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
66701, 13339443, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Komenského, 715, Komenského 715, 66701 Židlochovice |
|
Roman Ščuka
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
14.06.2005 |
Adresa: |
13339443, Židlochovice, Komenského, 715 |
|
ROMAN ŠČUKA
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
14.06.2005 |
Adresa: |
66701, 13339443, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Komenského, 715, Komenského 715, 66701 Židlochovice |
|
Roman Ščuka
|
Neaktivní
od 14.06.2005
|
Jednatel |
14.09.2002 |
Adresa: |
61400, 19450206, Brno, Mateří, 813/16 |
|
Roman Ščuka
|
Neaktivní
od 14.06.2005
|
Jednatel |
14.09.2002 |
Adresa: |
61400, 19450206, Brno-město, Brno, Maloměřice, Mateří, 813, 16, Mateří 813/16, Maloměřice, 61400 Brno |
|
Roman Ščuka
|
Neaktivní
od 14.09.2002
|
Jednatel |
25.01.2000 |
Adresa: |
63600, 19619413, Brno-město, Brno, Souběžná, 21 |
|
Roman Ščuka
|
Neaktivní
od 14.09.2002
|
Jednatel |
25.01.2000 |
Adresa: |
63600, 19619413, Brno-město, Brno, Židenice, Souběžná, 96, 21, Souběžná 96/21, Židenice, 63600 Brno |
|