MAREK HÁBA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2013 |
Adresa: |
76001, 4207769, Zlín, Zlín, náměstí Míru, 12 |
|
MAREK HÁBA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2013 |
Adresa: |
76001, 4207769, Zlín, Zlín, Zlín, náměstí Míru, 12, náměstí Míru 12, 76001 Zlín |
|
Marek Hába
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
jednatel |
02.04.2004 |
Adresa: |
4163109, Zlín, Kudlov, Fabiánka II, 254 |
|
Marek Hába
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
jednatel |
02.04.2004 |
Adresa: |
76001, 4163109, Zlín, Zlín, Kudlov, Fabiánka II, 254, Fabiánka II 254, Kudlov, 76001 Zlín |
|
Jiří Lichtenberg
|
Neaktivní
od 02.04.2004
|
jednatel |
31.01.2000 |
Adresa: |
75000, 11220481, Přerov I - město, Jasínkova, 353/13 |
|
Blanka Válková
|
Neaktivní
od 13.06.2011
|
jednatel |
31.01.2000 |
Adresa: |
76701, 10356878, Kroměříž, Kroměříž, Náměstí Míru, 1205 |
|
Jiří Lichtenberg
|
Neaktivní
od 02.04.2004
|
jednatel |
31.01.2000 |
Adresa: |
75002, 11220481, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Jasínkova, 353, 13, Jasínkova 353/13, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
BLANKA VÁLKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.06.2011
|
jednatel |
31.01.2000 |
Adresa: |
76701, 10356878, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, náměstí Míru, 1205, 9, náměstí Míru 1205/9, 76701 Kroměříž |
|