Doc.ing. Otakar Smolík
|
Neaktivní
od 31.12.2007
|
místopředseda představenstva |
02.11.2005 |
Adresa: |
61600, 19584385, Brno, Minská, 8 |
|
Ing. Ladislav Pařízek
|
Neaktivní
od 31.12.2007
|
člen představenstva |
02.11.2005 |
Adresa: |
66434, 24193798, Kuřim, nám.1.května, 1306 |
|
Doc.Ing. Otakar Smolík
|
Neaktivní
od 31.12.2007
|
místopředseda představenstva |
02.11.2005 |
Adresa: |
61600, 19584385, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Minská, 921, 8, Minská 921/8, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Ladislav Pařízek
|
Neaktivní
od 31.12.2007
|
člen představenstva |
02.11.2005 |
Adresa: |
66434, 24193798, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, nám. 1. května, 1306, 4, nám. 1. května 1306/4, 66434 Kuřim |
|
Ing. Miroslav Vavera
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
místopředseda představenstva |
24.05.2004 |
Adresa: |
66434, 3, Kuřim, Bezručova, 1102 |
|
Ing. Radek Malášek
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
člen představenstva |
24.05.2004 |
Adresa: |
28387465, Kuřim, Foglarova, 1367 |
|
Ing. Miroslav Vavera
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
místopředseda představenstva |
24.05.2004 |
Adresa: |
66434, 24191779, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1102, 4, Bezručova čtvrť 1102/4, 66434 Kuřim |
|
Ing. RADEK MALÁŠEK
|
Neaktivní
od 02.11.2005
|
člen představenstva |
24.05.2004 |
Adresa: |
66434, 28387465, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Foglarova, 1367, 16, Foglarova 1367/16, 66434 Kuřim |
|
Milan Slanina
|
Neaktivní
od 24.05.2004
|
místopředseda představenstva |
10.11.2003 |
Adresa: |
62100, 999999999, Brno, Žilkova, 16 |
|
MILAN SLANINA
|
Neaktivní
od 24.05.2004
|
místopředseda představenstva |
10.11.2003 |
Adresa: |
62100, 25753126, Brno-město, Brno, Řečkovice, Žilkova, 2087, 16, Žilkova 2087/16, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. Miroslav Vavera
|
Neaktivní
od 24.05.2004
|
člen představenstva |
03.10.2000 |
Adresa: |
66434, 3, Kuřim, Bezručova, 1102 |
|
Ing. Miroslav Vavera
|
Neaktivní
od 24.05.2004
|
člen představenstva |
03.10.2000 |
Adresa: |
66434, 24191779, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1102, 4, Bezručova čtvrť 1102/4, 66434 Kuřim |
|
Mgr. Radek Kubík
|
Neaktivní
od 31.12.2007
|
předseda představensva |
06.06.2000 |
Adresa: |
25176056, Blansko, Blansko, Klepačov, 204 |
|
Mgr. Radek Kubík
|
Neaktivní
od 31.12.2007
|
předseda představensva |
06.06.2000 |
Adresa: |
67801, 25176056, Blansko, Blansko, Klepačov, Na Příhoně, 204, Na Příhoně 204, Klepačov, 67801 Blansko |
|
Mgr. Radek Kubík
|
Neaktivní
od 06.06.2000
|
předseda představensva |
03.02.2000 |
Adresa: |
15242005, Blansko, Blansko, Cihlářská, 2095/18 |
|
Mgr. Jan Peroutka
|
Neaktivní
od 03.10.2000
|
člen představenstva |
03.02.2000 |
Adresa: |
19434316, Brno-město, Brno, Rašelinová, 2283/4 |
|
Milan Slanina
|
Neaktivní
od 10.11.2003
|
místopředseda představenstva |
03.02.2000 |
Adresa: |
19484488, Brno-město, Brno, Oblá, 39 |
|
Mgr. Radek Kubík
|
Neaktivní
od 06.06.2000
|
předseda představensva |
03.02.2000 |
Adresa: |
67801, 15242005, Blansko, Blansko, Blansko, Cihlářská, 2095, 18, Cihlářská 2095/18, 67801 Blansko |
|
Mgr. Jan Peroutka
|
Neaktivní
od 03.10.2000
|
člen představenstva |
03.02.2000 |
Adresa: |
62800, 19434316, Brno-město, Brno, Líšeň, Rašelinová, 2283, 4, Rašelinová 2283/4, Líšeň, 62800 Brno |
|
Milan Slanina
|
Neaktivní
od 10.11.2003
|
místopředseda představenstva |
03.02.2000 |
Adresa: |
63400, 19484488, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 408, 39, Oblá 408/39, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|