MARCELA KOUTNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.08.2018 |
Adresa: |
76326, 3901092, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Branka, 991 |
|
MARCELA KOUTNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.08.2018 |
Adresa: |
76326, 3901092, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Branka, 991, Branka 991, 76326 Luhačovice |
|
MARCELA KOUTNÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2018
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
76326, 3901092, Luhačovice, Luhačovice, Branka, 991 |
|
MARCELA KOUTNÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2018
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
76326, 3901092, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Branka, 991, Branka 991, 76326 Luhačovice |
|
Ing. JIŘÍ KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
jednatel |
19.12.2013 |
Adresa: |
76326, 3901092, Luhačovice, Luhačovice, Branka, 991 |
|
Ing. JIŘÍ KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
jednatel |
19.12.2013 |
Adresa: |
76326, 3901092, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Branka, 991, Branka 991, 76326 Luhačovice |
|
Ing. Jiří Koutný
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
jednatel |
19.04.2005 |
Adresa: |
76326, 3901092, Luhačovice, Branka, 991 |
|
Ing. JIŘÍ KOUTNÝ
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
jednatel |
19.04.2005 |
Adresa: |
76326, 3901092, Zlín, Luhačovice, Luhačovice, Branka, 991, Branka 991, 76326 Luhačovice |
|
Pavel Marcinek
|
Neaktivní
od 29.12.2009
|
jednatel |
26.06.2002 |
Adresa: |
76312, 3957624, Vizovice, Tyršova, 967 |
|
Pavel Marcinek
|
Neaktivní
od 29.12.2009
|
jednatel |
26.06.2002 |
Adresa: |
76312, 3957624, Zlín, Vizovice, Vizovice, Tyršova, 967, Tyršova 967, 76312 Vizovice |
|
Pavel Marcinek
|
Neaktivní
od 26.06.2002
|
jednatel |
11.02.2000 |
Adresa: |
76312, 3957136, Vizovice, Štěpská, 916 |
|
Pavel Marcinek
|
Neaktivní
od 26.06.2002
|
jednatel |
11.02.2000 |
Adresa: |
76312, 3957136, Zlín, Vizovice, Vizovice, Štěpská, 916, Štěpská 916, 76312 Vizovice |
|