Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | PRESTIGE CLUB, s.r.o. |
ICO: | 25590341 |
Registrovaná adresa: | 69003, 19002467, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Lidická, 1369, 13, Lidická 1369/13, 69003 Břeclav |
Začleněno na: | 11.02.2000 |
Předmět podnikání: |
činnost ekonomických poradců
výroba drobných upomínkových předmětů
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjmazboží zvlášť upraveného tímto zákonem)
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma zboží zvlášť upraveného tímto zákonem)
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
pořádání seminářů a školení
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb( vyjma oblastí zvlášť upravených tímto zákonem)
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb( vyjmaoblastí zvlášť upravených tímto zákonem)
montáž drobných předmětů z kovu, dřeva, keramiky, skla a plastů
poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
reklamní činnost a marketing
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
RNDr. JAROMÍR ZEMAN | Aktivní | 11.11.2016 | |
|
|||
RNDr. JAROMÍR ZEMAN | Aktivní | 11.11.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
RNDr. JAROMÍR ZEMAN | Aktivní | jednatel | 11.11.2016 |
|
|||
RNDr. JAROMÍR ZEMAN | Aktivní | jednatel | 11.11.2016 |
|
|||
Bc. Eva Lišková | Neaktivní od 03.01.2015 | jednatel | 22.06.2007 |
|
|||
Bc. Eva Lišková | Neaktivní od 03.01.2015 | jednatel | 22.06.2007 |
|
|||
Eva Lišková | Neaktivní od 22.06.2007 | jednatel | 11.02.2000 |
|
|||
RNDr. Jaromír Zeman | Neaktivní od 11.11.2016 | jednatel | 11.02.2000 |
|
|||
Eva Lišková | Neaktivní od 22.06.2007 | jednatel | 11.02.2000 |
|
|||
RNDr. JAROMÍR ZEMAN | Neaktivní od 11.11.2016 | jednatel | 11.02.2000 |
|
Registrační číslo PRESTIGE CLUB, s.r.o. je 25590341.
Registrační adresa PRESTIGE CLUB, s.r.o. je 69003, 19002467, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Lidická, 1369, 13, Lidická 1369/13, 69003 Břeclav.
PRESTIGE CLUB, s.r.o. byla založena 11.02.2000.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je RNDr. JAROMÍR ZEMAN, RNDr. JAROMÍR ZEMAN.