ADÉLA ŠTULCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2024 |
Adresa: |
41301, 16866797, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, U Zastávky, 1500, U Zastávky 1500, 41301 Roudnice nad Labem |
|
VÁCLAV ŠTULC
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2024 |
Adresa: |
41301, 16866797, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, U Zastávky, 1500, U Zastávky 1500, 41301 Roudnice nad Labem |
|
PAVLÍNA HAMŘIKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.05.2022 |
Adresa: |
67182, 42162025, Znojmo, Dobšice, Dobšice |
|
BOHUMÍR HAMŘIK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
67182, 42162025, Dobšice, Dobšice |
|
MARTIN HAJN
|
Neaktivní
od 31.07.2024
|
jednatel |
20.05.2024 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48, Radlická 2343/48, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PAVLÍNA HAMŘIKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2024
|
jednatel |
17.05.2022 |
Adresa: |
67182, 42162025, Znojmo, Dobšice, Dobšice, č.ev. 2032, 67182 Dobšice |
|
BOHUMÍR HAMŘIK
|
Neaktivní
od 20.05.2024
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
67182, 42162025, Znojmo, Dobšice, Dobšice, č.ev. 2032, 67182 Dobšice |
|
Bohumír Hamřik
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
13.02.2012 |
Adresa: |
67182, 23121483, Dobšice, Sadová, 475 |
|
Bohumír Hamřik
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
13.02.2012 |
Adresa: |
67182, 23121483, Znojmo, Dobšice, Dobšice, Sadová, 475, Sadová 475, 67182 Dobšice |
|
Bohumír Hamřík
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
jednatel |
14.09.2007 |
Adresa: |
67182, Znojmo, Dobšice, Sadová, 475 |
|
Bohumír Hamřik
|
Neaktivní
od 13.02.2012
|
jednatel |
14.09.2007 |
Adresa: |
67182, Znojmo, Dobšice, Sadová, 475 |
|
Bohumír Hamřík
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
jednatel |
14.09.2007 |
Adresa: |
66902, 10985646, Znojmo, Znojmo, Znojmo, U Branky, 475, 14, U Branky 475/14, 66902 Znojmo |
|
Bohumír Hamřik
|
Neaktivní
od 13.02.2012
|
jednatel |
14.09.2007 |
Adresa: |
66902, 10985646, Znojmo, Znojmo, Znojmo, U Branky, 475, 14, U Branky 475/14, 66902 Znojmo |
|
JUDr. Simona Běláková
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
jednatel |
29.06.2001 |
Adresa: |
66902, Znojmo, Vídeňská třída, 3253/66 |
|
Jana Strnadová
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
jednatel |
29.06.2001 |
Adresa: |
67172, 10829679, Miroslav, Na Kopci, 1034/42 |
|
JUDr. Simona Běláková
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
jednatel |
29.06.2001 |
Adresa: |
3253/66, Znojmo, Vídeňská třída, 66902, Vídeňská třída 3253/66, 66902 Znojmo, Česká republika |
|
Jana Strnadová
|
Neaktivní
od 14.09.2007
|
jednatel |
29.06.2001 |
Adresa: |
67172, 10829679, Znojmo, Miroslav, Miroslav, Na kopci, 1034, 42, Na kopci 1034/42, 67172 Miroslav |
|
Lenka Novotná
|
Neaktivní
od 29.06.2001
|
jednatel |
09.02.2000 |
Adresa: |
11003961, Znojmo, Na návrší, 7 |
|
Lenka Novotná
|
Neaktivní
od 29.06.2001
|
jednatel |
09.02.2000 |
Adresa: |
66902, 11003961, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Na Návrší, 2378, 7, Na Návrší 2378/7, 66902 Znojmo |
|