Tomáš Bartoň
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
jednatel |
23.10.2012 |
Adresa: |
58601, 12331520, Jihlava, Jihlava, Masarykovo náměstí, 97, 1 |
|
TOMÁŠ BARTOŇ
|
Neaktivní
od 26.04.2022
|
jednatel |
23.10.2012 |
Adresa: |
58601, 12331520, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Masarykovo náměstí, 97, 1, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava |
|
Tomáš Gratias
|
Neaktivní
od 23.10.2012
|
jednatel |
29.07.2010 |
Adresa: |
61200, 19751907, Brno, Ponava, Cimburkova, 553/7 |
|
Alexandr Egner
|
Neaktivní
od 23.10.2012
|
jednatel |
29.07.2010 |
Adresa: |
61400, 19450290, Brno, Maloměřice, Rázusova, 821/65 |
|
Tomáš Gratias
|
Neaktivní
od 23.10.2012
|
jednatel |
29.07.2010 |
Adresa: |
61200, 19751907, Brno-město, Brno, Ponava, Cimburkova, 553, 7, Cimburkova 553/7, Ponava, 61200 Brno |
|
ALEXANDR EGNER
|
Neaktivní
od 23.10.2012
|
jednatel |
29.07.2010 |
Adresa: |
61400, 19450290, Brno-město, Brno, Maloměřice, Rázusova, 821, 65, Rázusova 821/65, Maloměřice, 61400 Brno |
|
Tomáš Gratias
|
Neaktivní
od 29.07.2010
|
jednatel |
23.07.2002 |
Adresa: |
19751907, Brno-město, Brno, Cimburkova, 7 |
|
Tomáš Gratias
|
Neaktivní
od 29.07.2010
|
jednatel |
23.07.2002 |
Adresa: |
61200, 19751907, Brno-město, Brno, Ponava, Cimburkova, 553, 7, Cimburkova 553/7, Ponava, 61200 Brno |
|
Alexandr Egner
|
Neaktivní
od 29.07.2010
|
jednatel |
06.03.2000 |
Adresa: |
19512937, Brno-město, Brno, Renčova, 7 |
|
Alexandr Egner
|
Neaktivní
od 29.07.2010
|
jednatel |
06.03.2000 |
Adresa: |
62100, 19512937, Brno-město, Brno, Řečkovice, Renčova, 1937, 7, Renčova 1937/7, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Alexander Egner
|
Neaktivní
od 06.03.2000
|
jednatel |
17.02.2000 |
Adresa: |
19512937, Brno-město, Brno, Renčova, 7 |
|
David Pavlík
|
Neaktivní
od 03.07.2001
|
jednatel |
17.02.2000 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Křídlovická, 16a |
|
Tomáš Gratias
|
Neaktivní
od 23.07.2002
|
jednatel |
17.02.2000 |
Adresa: |
19172371, Brno-město, Brno, Botanická, 36 |
|
Alexander Egner
|
Neaktivní
od 06.03.2000
|
jednatel |
17.02.2000 |
Adresa: |
62100, 19512937, Brno-město, Brno, Řečkovice, Renčova, 1937, 7, Renčova 1937/7, Řečkovice, 62100 Brno |
|
David Pavlík
|
Neaktivní
od 03.07.2001
|
jednatel |
17.02.2000 |
Adresa: |
62500, 19558848, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Malostranská, 16, 29, Malostranská 16/29, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Tomáš Gratias
|
Neaktivní
od 23.07.2002
|
jednatel |
17.02.2000 |
Adresa: |
60200, 19172371, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 612, 36, Botanická 612/36, Veveří, 60200 Brno |
|