PharmDr. Matej Hronec
|
Neaktivní
od 03.01.2006
|
člen představenstva |
05.08.2005 |
Adresa: |
98556, Tomášovce, Viešťanská, 31 |
|
PharmDr. Matej Hronec
|
Neaktivní
od 03.01.2006
|
člen představenstva |
05.08.2005 |
Adresa: |
31, Tomášovce, Viešťanská, 98556, Viešťanská 31, 98556 Tomášovce, Slovensko |
|
Martin Hnídek
|
Neaktivní
od 05.08.2005
|
člen |
29.04.2004 |
Adresa: |
76555, 21605394, Dolní Bečva, čp.450 |
|
Martin Hnídek
|
Neaktivní
od 05.08.2005
|
člen |
29.04.2004 |
Adresa: |
75655, 21605394, Vsetín, Dolní Bečva, Dolní Bečva, 450, č.p. 450, 75655 Dolní Bečva |
|
Thorsten Beer
|
Neaktivní
od 29.04.2004
|
člen |
26.11.2003 |
Adresa: |
Schillerstrasse 6, 763 44 Egenstein-Leopoldshafen |
|
JUDr. Herbert Binder
|
Neaktivní
od 22.10.2003
|
člen představenstva |
22.10.2003 |
Adresa: |
10000, Praha 1, Praha, Žatecká, 55/14 |
|
JUDr. Herbert Binder
|
Neaktivní
od 22.10.2003
|
člen představenstva |
22.10.2003 |
Adresa: |
11000, 21693269, Praha, Josefov, Žatecká, 55, 14, Žatecká 55/14, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Miroslav Klail
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
člen představenstva |
29.05.2002 |
Adresa: |
37701, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 701 |
|
Mgr. Ilona Nápravníková
|
Neaktivní
od 22.10.2003
|
členka představenstva |
29.05.2002 |
Adresa: |
15000, 22074961, Praha 5, Na Bělidle, 65/42 |
|
Ing. Miroslav Klail
|
Neaktivní
od 12.02.2003
|
člen představenstva |
29.05.2002 |
Adresa: |
37701, 14808200, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, sídliště Vajgar, 701, sídliště Vajgar 701, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Mgr. Ilona Nápravníková
|
Neaktivní
od 22.10.2003
|
členka představenstva |
29.05.2002 |
Adresa: |
15000, 22074961, Praha, Smíchov, Na bělidle, 65, 42, Na bělidle 65/42, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JUDr. Stanislav Trtílek
|
Neaktivní
od 29.05.2002
|
člen představenstva |
29.06.2000 |
Adresa: |
26943875, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Lesní, 683 |
|
JUDr.Ing. Jaroslav Opálka
|
Neaktivní
od 29.05.2002
|
člen představenstva |
29.06.2000 |
Adresa: |
Olomouc, Olomouc, Tř.Svobody, 43 |
|
JUDr. STANISLAV TRTÍLEK
|
Neaktivní
od 29.05.2002
|
člen představenstva |
29.06.2000 |
Adresa: |
66401, 26943875, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Lesní, 683, Lesní 683, 66401 Bílovice nad Svitavou |
|
JUDr.Ing. Jaroslav Opálka
|
Neaktivní
od 29.05.2002
|
člen představenstva |
29.06.2000 |
Adresa: |
43, Olomouc, Olomouc, Tř.Svobody, Tř.Svobody 43, Olomouc, okres: Olomouc, Česká republika |
|
Miloš Halas
|
Neaktivní
od 29.06.2000
|
člen představenstva |
01.03.2000 |
Adresa: |
Vyškov, Nemojany, 137 |
|
Tomáš Halas
|
Neaktivní
od 29.06.2000
|
člen představenstva |
01.03.2000 |
Adresa: |
Vyškov, Nemojany, 137 |
|
JUDr. Jaroslav Halas
|
Neaktivní
od 29.05.2002
|
předseda představenstva |
01.03.2000 |
Adresa: |
19347162, Brno-město, Brno, Elišky Krásnohorské, 45 |
|
Miloš Halas
|
Neaktivní
od 29.06.2000
|
člen představenstva |
01.03.2000 |
Adresa: |
137, Vyškov, Nemojany, Nemojany 137, okres: Vyškov, Česká republika |
|
Tomáš Halas
|
Neaktivní
od 29.06.2000
|
člen představenstva |
01.03.2000 |
Adresa: |
137, Vyškov, Nemojany, Nemojany 137, okres: Vyškov, Česká republika |
|
JUDr. JAROSLAV HALAS
|
Neaktivní
od 29.05.2002
|
předseda představenstva |
01.03.2000 |
Adresa: |
61800, 19347162, Brno-město, Brno, Černovice, Elišky Krásnohorské, 650, 45, Elišky Krásnohorské 650/45, Černovice, 61800 Brno |
|