TOMÁŠ KŘENEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
63400, 19483279, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Kamínky, 290, 21 |
|
TOMÁŠ KŘENEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
63400, 19483279, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Kamínky, 290, 21, Kamínky 290/21, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
TOMÁŠ KŘENEK
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
Jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
62100, 19498161, Brno, Řečkovice, Filkukova, 587, 5 |
|
TOMÁŠ KŘENEK
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
Jednatel |
13.11.2013 |
Adresa: |
62100, 19498161, Brno-město, Brno, Řečkovice, Filkukova, 587, 5, Filkukova 587/5, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Tomáš Křenek
|
Neaktivní
od 29.10.2003
|
Jednatel |
29.10.2003 |
Adresa: |
62100, Brno, Filkulova, 5 |
|
Tomáš Křenek
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
Jednatel |
29.10.2003 |
Adresa: |
62100, 19498161, Brno, Filkukova, 5 |
|
TOMÁŠ KŘENEK
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
Jednatel |
29.10.2003 |
Adresa: |
62100, 19498161, Brno-město, Brno, Řečkovice, Filkukova, 587, 5, Filkukova 587/5, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Jaroslav Křenek
|
Neaktivní
od 29.10.2003
|
Jednatel |
06.03.2000 |
Adresa: |
61300, 19304579, Brno, Trávníky, 36 |
|
Tomáš Křenek
|
Neaktivní
od 29.10.2003
|
Jednatel |
06.03.2000 |
Adresa: |
61300, 19304579, Brno, Trávníky, 36 |
|
Jaroslav Křenek
|
Neaktivní
od 29.10.2003
|
Jednatel |
06.03.2000 |
Adresa: |
61300, 19304579, Brno-město, Brno, Černá Pole, Trávníky, 1589, 36, Trávníky 1589/36, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Tomáš Křenek
|
Neaktivní
od 29.10.2003
|
Jednatel |
06.03.2000 |
Adresa: |
61300, 19304579, Brno-město, Brno, Černá Pole, Trávníky, 1589, 36, Trávníky 1589/36, Černá Pole, 61300 Brno |
|