SERHIJ TOKOVENKO-MATVIIENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
29.10.2020 |
Adresa: |
18000, Cherkasy, Odesska 14a |
|
SERHIJ TOKOVENKO-MATVIIENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
29.10.2020 |
Adresa: |
Cherkasy, Odesska 14a, 18000, Odesska 14a, 18000 Cherkasy, Ukrajina |
|
MARTIN HAJN
|
Neaktivní
od 29.10.2020
|
jednatel |
14.10.2020 |
Adresa: |
15000, 22101047, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48 |
|
MARTIN HAJN
|
Neaktivní
od 29.10.2020
|
jednatel |
14.10.2020 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48, Radlická 2343/48, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
BOHUMÍR FRANTÁL
|
Neaktivní
od 14.10.2020
|
jednatel |
06.08.2018 |
Adresa: |
58601, 12264636, Jihlava, Jihlava, Horní Kosov, Dlouhá, 312, 38 |
|
Bohumír Frantál
|
Neaktivní
od 14.10.2020
|
jednatel |
06.08.2018 |
Adresa: |
58601, 12264636, Jihlava, Jihlava, Horní Kosov, Dlouhá, 312, 38, Dlouhá 312/38, Horní Kosov, 58601 Jihlava |
|
Václav Průcha
|
Neaktivní
od 30.01.2009
|
jednatel |
14.11.2001 |
Adresa: |
58601, 12356743, Jihlava, Jihlava, Havlíčkova, 2735/99 |
|
JUDr. Ing. Zdeněk Bruna
|
Neaktivní
od 30.01.2009
|
jednatel |
14.11.2001 |
Adresa: |
58601, 25239988, Jihlava, Jabloňová, 146/10 |
|
Bohumír Frantál
|
Neaktivní
od 06.08.2018
|
jednatel |
14.11.2001 |
Adresa: |
58601, 12264636, Jihlava, Dlouhá, 312/38 |
|
Václav Průcha
|
Neaktivní
od 30.01.2009
|
jednatel |
14.11.2001 |
Adresa: |
58601, 12356743, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Havlíčkova, 2735, 99, Havlíčkova 2735/99, 58601 Jihlava |
|
JUDr. Ing. ZDENĚK BRUNA
|
Neaktivní
od 30.01.2009
|
jednatel |
14.11.2001 |
Adresa: |
58601, 25239988, Jihlava, Jihlava, Staré Hory, Jabloňová, 146, 10, Jabloňová 146/10, Staré Hory, 58601 Jihlava |
|
Bohumír Frantál
|
Neaktivní
od 06.08.2018
|
jednatel |
14.11.2001 |
Adresa: |
58601, 12264636, Jihlava, Jihlava, Horní Kosov, Dlouhá, 312, 38, Dlouhá 312/38, Horní Kosov, 58601 Jihlava |
|
Václav Průcha
|
Neaktivní
od 14.11.2001
|
jednatel |
28.03.2000 |
Adresa: |
58601, 12356743, Jihlava, Havlíčkova, 99 |
|
Bohumír Frantál
|
Neaktivní
od 14.11.2001
|
jednatel |
28.03.2000 |
Adresa: |
58601, 12264636, Jihlava, Dlouhá, 38 |
|
JUDr. Ing. Zdeněk Bruna
|
Neaktivní
od 14.11.2001
|
jednatel |
28.03.2000 |
Adresa: |
58601, 12358045, Jihlava, U Pivovaru, 12 |
|
Václav Průcha
|
Neaktivní
od 14.11.2001
|
jednatel |
28.03.2000 |
Adresa: |
58601, 12356743, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Havlíčkova, 2735, 99, Havlíčkova 2735/99, 58601 Jihlava |
|
Bohumír Frantál
|
Neaktivní
od 14.11.2001
|
jednatel |
28.03.2000 |
Adresa: |
58601, 12264636, Jihlava, Jihlava, Horní Kosov, Dlouhá, 312, 38, Dlouhá 312/38, Horní Kosov, 58601 Jihlava |
|
JUDr. Ing. Zdeněk Bruna
|
Neaktivní
od 14.11.2001
|
jednatel |
28.03.2000 |
Adresa: |
58601, 12358045, Jihlava, Jihlava, Jihlava, U Pivovaru, 2866, 12, U Pivovaru 2866/12, 58601 Jihlava |
|