Ing. IVO MÜLLER
|
Aktivní
|
1. místopřeseda představenstva |
30.06.2021 |
Adresa: |
67922, 81199686, Blansko, Svinošice, Svinošice, 188 |
|
Ing. IVO MÜLLER
|
Aktivní
|
1. místopřeseda představenstva |
30.06.2021 |
Adresa: |
67922, 81199686, Blansko, Svinošice, Svinošice, 188, č.p. 188, 67922 Svinošice |
|
Ing. MARTIN PRCHAL
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
13.08.2019 |
Adresa: |
64400, 26530457, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 669, 31b |
|
Ing. ERICH VRTIŠ
|
Aktivní
|
2. místopředseda představenstva |
13.08.2019 |
Adresa: |
64400, 25827359, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 595, 27 |
|
Ing. Martin Prchal
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
13.08.2019 |
Adresa: |
64400, 26530457, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 669, 31b, Růženec 669/31b, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. ERICH VRTIŠ
|
Aktivní
|
2. místopředseda představenstva |
13.08.2019 |
Adresa: |
64400, 25827359, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 595, 27, Růženec 595/27, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. IVO MÜLLER
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
1. místopřeseda představenstva |
13.08.2019 |
Adresa: |
64400, 26455358, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 630, 29 |
|
Ing. IVO MÜLLER
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
1. místopřeseda představenstva |
13.08.2019 |
Adresa: |
64400, 26455358, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 630, 29, Růženec 630/29, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. MARTIN PRCHAL
|
Neaktivní
od 13.08.2019
|
předseda představenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
64400, 26530457, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 669, 31b |
|
Ing. IVO MÜLLER
|
Neaktivní
od 13.08.2019
|
1. místopředseda představenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
64400, 26455358, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 630, 29 |
|
Ing. ERICH VRTIŠ
|
Neaktivní
od 13.08.2019
|
2. místopředseda přestavenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
64400, 25827359, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 595, 27 |
|
Ing. Martin Prchal
|
Neaktivní
od 13.08.2019
|
předseda představenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
64400, 26530457, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 669, 31b, Růženec 669/31b, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. IVO MÜLLER
|
Neaktivní
od 13.08.2019
|
1. místopředseda představenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
64400, 26455358, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 630, 29, Růženec 630/29, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. ERICH VRTIŠ
|
Neaktivní
od 13.08.2019
|
2. místopředseda přestavenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
64400, 25827359, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 595, 27, Růženec 595/27, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. MARTIN PRCHAL
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
předseda představenstva |
03.08.2012 |
Adresa: |
64400, 26530457, Brno, Soběšice, Růženec, 669, 31b |
|
Ing. IVO MÜLLER
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
1. místopředseda představenstva |
03.08.2012 |
Adresa: |
64400, 26455358, Brno, Soběšice, Růženec, 630, 29 |
|
Ing. ERICH VRTIŠ
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
2. místopředseda přestavenstva |
03.08.2012 |
Adresa: |
64400, 25827359, Brno, Soběšice, Růženec, 595, 27 |
|
Ing. Martin Prchal
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
předseda představenstva |
03.08.2012 |
Adresa: |
64400, 26530457, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 669, 31b, Růženec 669/31b, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. IVO MÜLLER
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
1. místopředseda představenstva |
03.08.2012 |
Adresa: |
64400, 26455358, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 630, 29, Růženec 630/29, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. ERICH VRTIŠ
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
2. místopředseda přestavenstva |
03.08.2012 |
Adresa: |
64400, 25827359, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 595, 27, Růženec 595/27, Soběšice, 64400 Brno |
|