Jan Sedlák
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
10.11.2015 |
Adresa: |
40801, 124877, Rumburk, Rumburk 1, Na valech, 221, 3 |
|
Ing. JAN ACKERMANN
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
10.11.2015 |
Adresa: |
46601, 12180505, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou, 2234, 9 |
|
JAN SEDLÁK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
10.11.2015 |
Adresa: |
40801, 124877, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Na valech, 221, 3, Na valech 221/3, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|
Ing. JAN ACKERMANN
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
10.11.2015 |
Adresa: |
46601, 12180505, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou, 2234, 9, Pod Skalkou 2234/9, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Ing. Jan Ackermann
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
Předseda představenstva |
05.04.2007 |
Adresa: |
46601, 12180505, Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou, 2234/9 |
|
Ing. JAN ACKERMANN
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
Předseda představenstva |
05.04.2007 |
Adresa: |
46601, 12180505, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou, 2234, 9, Pod Skalkou 2234/9, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Ing. Roman Staněk
|
Neaktivní
od 05.04.2007
|
Předseda představenstva |
31.10.2006 |
Adresa: |
70200, 3196151, Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní, 2683/60 |
|
Ing. Roman Staněk
|
Neaktivní
od 05.04.2007
|
Předseda představenstva |
31.10.2006 |
Adresa: |
70200, 3196151, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní, 2683, 60, Nádražní 2683/60, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Michal Kovář
|
Neaktivní
od 17.07.2006
|
Předseda představenstva |
16.05.2006 |
Adresa: |
63600, 19654758, Brno, Marie Kudeříkové, 5 |
|
Michal Kovář
|
Neaktivní
od 17.07.2006
|
Předseda představenstva |
16.05.2006 |
Adresa: |
63600, 19654758, Brno-město, Brno, Židenice, Marie Kudeříkové, 3492, 5, Marie Kudeříkové 3492/5, Židenice, 63600 Brno |
|
Ing. Josef Drda
|
Neaktivní
od 16.05.2006
|
Předseda představenstva |
01.09.2004 |
Adresa: |
76315, 3971996, Slušovice, U Vodojemu, 576 |
|
Miluše Honzátková
|
Neaktivní
od 05.04.2007
|
Člen představenstva |
01.09.2004 |
Adresa: |
40753, Jiříkov, Štefánikova, 880/5 |
|
Jan Sedlák
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
Člen představenstva |
01.09.2004 |
Adresa: |
40801, 125636, Rumburk, Stepní, 304/12 |
|
Ing. JOSEF DRDA
|
Neaktivní
od 16.05.2006
|
Předseda představenstva |
01.09.2004 |
Adresa: |
76315, 3971996, Zlín, Slušovice, Slušovice, U Vodojemu, 576, U Vodojemu 576, 76315 Slušovice |
|
Miluše Honzátková
|
Neaktivní
od 05.04.2007
|
Člen představenstva |
01.09.2004 |
Adresa: |
880/5, Jiříkov, Štefánikova, 40753, Štefánikova 880/5, 40753 Jiříkov, Česká republika |
|
Jan Sedlák
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
Člen představenstva |
01.09.2004 |
Adresa: |
40801, 125636, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Stepní, 304, 12, Stepní 304/12, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|