LUBOMÍR HERMAN
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
04.01.2017 |
Adresa: |
69002, 19012390, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Čermákova, 2330, 20 |
|
Lubomír Herman
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
04.01.2017 |
Adresa: |
69002, 19012390, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Čermákova, 2330, 20, Čermákova 2330/20, 69002 Břeclav |
|
BLANKA HERMANOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
13.01.2014 |
Adresa: |
69002, 19012390, Břeclav, Břeclav, Čermákova, 2330, 20 |
|
BLANKA HERMANOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
13.01.2014 |
Adresa: |
69002, 19012390, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Čermákova, 2330, 20, Čermákova 2330/20, 69002 Břeclav |
|
Ivo Haderer
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.11.2006 |
Adresa: |
69002, 19014368, Břeclav, Slovácká, 2504/20 |
|
Ivo Haderer
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.11.2006 |
Adresa: |
69002, 19014368, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Slovácká, 2504, 20, Slovácká 2504/20, 69002 Břeclav |
|
Blanka Hermanová
|
Neaktivní
od 13.01.2014
|
místopředseda představenstva |
09.11.2006 |
Adresa: |
69501, 25341138, Hodonín, Kollárova, 3995/18 |
|
Lubomír Herman
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
předseda představenstva |
09.11.2006 |
Adresa: |
69002, 19012390, Břeclav, Čermákova, 2330/20 |
|
Blanka Hermanová
|
Neaktivní
od 13.01.2014
|
místopředseda představenstva |
09.11.2006 |
Adresa: |
69501, 25341138, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Kollárova, 3995, 18, Kollárova 3995/18, 69501 Hodonín |
|
Lubomír Herman
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
předseda představenstva |
09.11.2006 |
Adresa: |
69002, 19012390, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Čermákova, 2330, 20, Čermákova 2330/20, 69002 Břeclav |
|
Blanka Hermanová
|
Neaktivní
od 29.12.2005
|
místopředseda představenstva |
29.12.2005 |
Adresa: |
69501, Hodonín, Kolárova, 3995/18 |
|
Lubomír Herman
|
Neaktivní
od 09.11.2006
|
předseda představenstva |
29.12.2005 |
Adresa: |
69002, 19012390, Břeclav, Čermákova, 2330/20 |
|
Blanka Hermanová
|
Neaktivní
od 09.11.2006
|
místopředseda představenstva |
29.12.2005 |
Adresa: |
69501, 25341138, Hodonín, Kollárova, 3995/18 |
|
Blanka Hermanová
|
Neaktivní
od 09.11.2006
|
místopředseda představenstva |
29.12.2005 |
Adresa: |
69501, 25341138, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Kollárova, 3995, 18, Kollárova 3995/18, 69501 Hodonín |
|
Lubomír Herman
|
Neaktivní
od 09.11.2006
|
předseda představenstva |
29.12.2005 |
Adresa: |
69002, 19012390, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Čermákova, 2330, 20, Čermákova 2330/20, 69002 Břeclav |
|
Lubomír Herman
|
Neaktivní
od 29.12.2005
|
předseda představenstva |
14.04.2000 |
Adresa: |
69141, Břeclav, Břeclav, ČSA, 236 |
|
Blanka Ingrová
|
Neaktivní
od 29.12.2005
|
místopředsedkyně představenstva |
14.04.2000 |
Adresa: |
69606, 13592149, Hodonín, Vacenovice, 151 |
|
Petr Horníček
|
Neaktivní
od 09.11.2006
|
člen představenstva |
14.04.2000 |
Adresa: |
69141, 18969364, Břeclav, Břeclav, Na Valtické, 13 |
|
Lubomír Herman
|
Neaktivní
od 29.12.2005
|
předseda představenstva |
14.04.2000 |
Adresa: |
236, Břeclav, Břeclav, ČSA, 69141, ČSA 236, 69141 Břeclav, okres: Břeclav, Česká republika |
|
Blanka Ingrová
|
Neaktivní
od 29.12.2005
|
místopředsedkyně představenstva |
14.04.2000 |
Adresa: |
69606, 13592149, Hodonín, Vacenovice, Vacenovice, 151, Špitálka 151, 69606 Vacenovice |
|
Petr Horníček
|
Neaktivní
od 09.11.2006
|
člen představenstva |
14.04.2000 |
Adresa: |
69141, 18969364, Břeclav, Břeclav, Charvátská Nová Ves, Na Valtické, 422, 13, Na Valtické 422/13, Charvátská Nová Ves, 69141 Břeclav |
|