IVAN MARTINEC
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.08.2020 |
Adresa: |
67127, 25383493, Znojmo, Hrádek, Hrádek, 321 |
|
Ing. JIŘÍ ČÍRTEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.08.2020 |
Adresa: |
66902, 11014814, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Na Návrší, 3504, 14 |
|
ing. JIŘÍ DVOŘÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.08.2020 |
Adresa: |
67164, 10687441, Znojmo, Božice, Božice, 399 |
|
IVAN MARTINEC
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.08.2020 |
Adresa: |
67127, 25383493, Znojmo, Hrádek, Hrádek, 321, č.p. 321, 67127 Hrádek |
|
Ing. JIŘÍ ČÍRTEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.08.2020 |
Adresa: |
66902, 11014814, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Na Návrší, 3504, 14, Na Návrší 3504/14, 66902 Znojmo |
|
Ing. Jiří Dvořák
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.08.2020 |
Adresa: |
67164, 10687441, Znojmo, Božice, Božice, 399, č.p. 399, 67164 Božice |
|
JIŘÍ ČÍRTEK
|
Neaktivní
od 25.08.2020
|
člen představenstva |
14.09.2017 |
Adresa: |
66902, 11014814, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Na Návrší, 3504, 14 |
|
JIŘÍ ČÍRTEK
|
Neaktivní
od 25.08.2020
|
člen představenstva |
14.09.2017 |
Adresa: |
66902, 11014814, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Na Návrší, 3504, 14, Na Návrší 3504/14, 66902 Znojmo |
|
JIŘÍ ČÍRTEK
|
Neaktivní
od 14.09.2017
|
člen představenstva |
23.09.2013 |
Adresa: |
66902, 11015039, Znojmo, Znojmo, MUDr. Jana Janského, 3530, 14 |
|
IVAN MARTINEC
|
Neaktivní
od 25.08.2020
|
předseda představenstva |
23.09.2013 |
Adresa: |
67127, 25383493, Hrádek, Hrádek, 321 |
|
JIŘÍ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 25.08.2020
|
člen představenstva |
23.09.2013 |
Adresa: |
67164, 10687441, Božice, Božice, 399 |
|
JIŘÍ ČÍRTEK
|
Neaktivní
od 14.09.2017
|
člen představenstva |
23.09.2013 |
Adresa: |
66902, 11015039, Znojmo, Znojmo, Znojmo, MUDr. Jana Janského, 3530, 14, MUDr. Jana Janského 3530/14, 66902 Znojmo |
|
JIŘÍ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 25.08.2020
|
člen představenstva |
23.09.2013 |
Adresa: |
67164, 10687441, Znojmo, Božice, Božice, 399, č.p. 399, 67164 Božice |
|
IVAN MARTINEC
|
Neaktivní
od 25.08.2020
|
předseda představenstva |
23.09.2013 |
Adresa: |
67127, 25383493, Znojmo, Hrádek, Hrádek, 321, č.p. 321, 67127 Hrádek |
|
IVAN MARTINEC
|
Neaktivní
od 23.09.2013
|
předseda představenstva |
31.08.2013 |
Adresa: |
67127, 25383493, Hrádek, Hrádek, 321 |
|
IVAN MARTINEC
|
Neaktivní
od 23.09.2013
|
předseda představenstva |
31.08.2013 |
Adresa: |
67127, 25383493, Znojmo, Hrádek, Hrádek, 321, č.p. 321, 67127 Hrádek |
|
Ivan Martinec
|
Neaktivní
od 31.08.2013
|
předseda představenstva |
07.01.2005 |
|
Ing. Jiří Dvořák
|
Neaktivní
od 23.09.2013
|
člen představenstva |
07.01.2005 |
Adresa: |
10687441, Božice, 399 |
|
Ivan Martinec
|
Neaktivní
od 31.08.2013
|
předseda představenstva |
07.01.2005 |
Adresa: |
197, Hrádek, Hrádek 197, Česká republika |
|
Ing. Jiří Dvořák
|
Neaktivní
od 23.09.2013
|
člen představenstva |
07.01.2005 |
Adresa: |
67164, 10687441, Znojmo, Božice, Božice, 399, č.p. 399, 67164 Božice |
|
RNDr. Ivan Pavlík
|
Neaktivní
od 07.01.2005
|
předseda představenstva |
03.05.2000 |
Adresa: |
24176974, Vojkovice, Nádražní, 134 |
|
Ing. Miloš Gregor
|
Neaktivní
od 07.01.2005
|
člen představenstva |
03.05.2000 |
Adresa: |
10854819, Znojmo, Oleksovice, 6 |
|
Ing. Miroslav Klíč
|
Neaktivní
od 07.01.2005
|
člen představenstva |
03.05.2000 |
Adresa: |
10684042, Znojmo, Božice, 51 |
|
Jindřich Prekop
|
Neaktivní
od 07.01.2005
|
člen představenstva |
03.05.2000 |
Adresa: |
10932640, Znojmo, Tasovice, 309 |
|
Ing. Jiří Čírtek
|
Neaktivní
od 23.09.2013
|
člen představenstva |
03.05.2000 |
Adresa: |
Znojmo, J.Janského, 14 |
|
RNDr. IVAN PAVLÍK
|
Neaktivní
od 07.01.2005
|
předseda představenstva |
03.05.2000 |
Adresa: |
66701, 24176974, Brno-venkov, Vojkovice, Vojkovice, Nádražní, 134, Nádražní 134, 66701 Vojkovice |
|
ing. Miloš Gregor
|
Neaktivní
od 07.01.2005
|
člen představenstva |
03.05.2000 |
Adresa: |
67162, 10854819, Znojmo, Oleksovice, Oleksovice, 6, č.p. 6, 67162 Oleksovice |
|
Ing. Miroslav Klíč
|
Neaktivní
od 07.01.2005
|
člen představenstva |
03.05.2000 |
Adresa: |
67164, 10684042, Znojmo, Božice, Božice, 51, č.p. 51, 67164 Božice |
|
Jindřich Prekop
|
Neaktivní
od 07.01.2005
|
člen představenstva |
03.05.2000 |
Adresa: |
67125, 10932640, Znojmo, Tasovice, Tasovice, 309, č.p. 309, 67125 Tasovice |
|
Ing. Jiří Čírtek
|
Neaktivní
od 23.09.2013
|
člen představenstva |
03.05.2000 |
Adresa: |
66902, 11015039, Znojmo, Znojmo, Znojmo, MUDr. Jana Janského, 3530, 14, MUDr. Jana Janského 3530/14, 66902 Znojmo |
|