Ing. VLASTIMIL KUTÍLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2013 |
Adresa: |
60200, 19176031, Brno, Veveří, Hrnčířská, 899, 39 |
|
Ing. VLASTIMIL KUTÍLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2013 |
Adresa: |
60200, 19176031, Brno-město, Brno, Veveří, Hrnčířská, 899, 39, Hrnčířská 899/39, Veveří, 60200 Brno |
|
Michal Kutílek
|
Neaktivní
od 02.01.2015
|
jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
61300, 19291256, Brno, Černá Pole, Durďákova, 360, 51 |
|
MICHAL KUTÍLEK
|
Neaktivní
od 02.01.2015
|
jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
61300, 19291256, Brno-město, Brno, Černá Pole, Durďákova, 360, 51, Durďákova 360/51, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. Vlastimil Kutílek
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
jednatel |
10.11.2011 |
Adresa: |
60200, 19109393, Brno, Pellicova, 5b |
|
Ing. Vlastimil Kutílek
|
Neaktivní
od 28.08.2013
|
jednatel |
10.11.2011 |
Adresa: |
60200, 19109393, Brno-město, Brno, Staré Brno, Pellicova, 628, 5b, Pellicova 628/5b, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Michal Kutílek
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
jednatel |
25.03.2004 |
Adresa: |
60200, 19167504, Brno, Konečného nám., 4 |
|
Michal Kutílek
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
jednatel |
25.03.2004 |
Adresa: |
60200, 19167504, Brno-město, Brno, Veveří, Konečného náměstí, 257, 4, Konečného náměstí 257/4, Veveří, 60200 Brno |
|
Michal Kutílek
|
Neaktivní
od 25.03.2004
|
jednatel |
12.06.2001 |
Adresa: |
60200, 19669291, Brno-město, Brno, Pastrnkova, 61 |
|
Ing. Vlastimil Kutílek
|
Neaktivní
od 10.11.2011
|
jednatel |
12.06.2001 |
Adresa: |
60200, 4, Brno-město, Brno, Pellicova, 5b |
|
Michal Kutílek
|
Neaktivní
od 25.03.2004
|
jednatel |
12.06.2001 |
Adresa: |
61500, 19669291, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Pastrnkova, 564, 61, Pastrnkova 564/61, Zábrdovice, 61500 Brno |
|
Ing. Vlastimil Kutílek
|
Neaktivní
od 10.11.2011
|
jednatel |
12.06.2001 |
Adresa: |
60200, 19109393, Brno-město, Brno, Staré Brno, Pellicova, 628, 5b, Pellicova 628/5b, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Ing. Vlastimil Kutílek
|
Neaktivní
od 12.06.2001
|
jednatel |
05.05.2000 |
Adresa: |
60200, 4, Brno-město, Brno, Pellicova, 5b |
|
Ing. Vlastimil Kutílek
|
Neaktivní
od 12.06.2001
|
jednatel |
05.05.2000 |
Adresa: |
60200, 19109393, Brno-město, Brno, Staré Brno, Pellicova, 628, 5b, Pellicova 628/5b, Staré Brno, 60200 Brno |
|