PAVEL LABURDA
|
Neaktivní
od 19.12.2017
|
jednatel |
11.09.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
PAVEL LABURDA
|
Neaktivní
od 19.12.2017
|
jednatel |
11.09.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Pavel Laburda
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
jednatel |
24.10.2011 |
Adresa: |
62500, Brno, Oderská, 1 |
|
Pavel Laburda
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
jednatel |
24.10.2011 |
Adresa: |
62500, 19560893, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Oderská, 209, 1, Oderská 209/1, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Dalibor Čáp
|
Neaktivní
od 24.10.2011
|
jednatel |
06.06.2001 |
Adresa: |
61400, 19244347, Brno-město, Brno, Horymírova, 6 |
|
Dalibor Čáp
|
Neaktivní
od 24.10.2011
|
jednatel |
06.06.2001 |
Adresa: |
61400, 19244347, Brno-město, Brno, Husovice, Horymírova, 427, 6, Horymírova 427/6, Husovice, 61400 Brno |
|
Dalibor Čáp
|
Neaktivní
od 06.06.2001
|
jednatel |
11.05.2000 |
Adresa: |
60200, 19188463, Brno-město, Brno, Koliště, 31 |
|
Dalibor Čáp
|
Neaktivní
od 06.06.2001
|
jednatel |
11.05.2000 |
Adresa: |
60200, 19188463, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Koliště, 646, 31, Koliště 646/31, Zábrdovice, 60200 Brno |
|