ZDENĚK TREBLÍK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
15.04.2024 |
Adresa: |
66451, 24093742, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Tyršova, 1644, 19, Tyršova 1644/19, 66451 Šlapanice |
|
JAROSLAV HRUŠKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
29.09.2014 |
Adresa: |
62400, 19671156, Brno, Komín, Hlavní, 8, 126 |
|
PETR ŽALUD
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
29.09.2014 |
Adresa: |
61200, 19700377, Brno, Královo Pole, Hostinského, 745, 3 |
|
JAROSLAV HRUŠKA
|
Neaktivní
od 15.04.2024
|
předseda představenstva |
29.09.2014 |
Adresa: |
62400, 19671156, Brno-město, Brno, Komín, Hlavní, 8, 126, Hlavní 8/126, Komín, 62400 Brno |
|
PETR ŽALUD
|
Neaktivní
od 15.04.2024
|
místopředseda představenstva |
29.09.2014 |
Adresa: |
61200, 19700377, Brno-město, Brno, Královo Pole, Hostinského, 745, 3, Hostinského 745/3, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Jaroslav Hruška
|
Neaktivní
od 29.09.2014
|
předseda představenstva |
20.12.2011 |
Adresa: |
60200, 19301723, Brno, Antonína Slavíka, 1315, 10 |
|
PETR ŽALUD
|
Neaktivní
od 29.09.2014
|
místopředseda představenstva |
20.12.2011 |
Adresa: |
61200, 19700377, Brno, Královo Pole, Hostinského, 745, 3 |
|
Alena Trebíková
|
Neaktivní
od 29.09.2014
|
člen představenstva |
20.12.2011 |
Adresa: |
63700, 19365691, Brno, Jundrov, Nálepkova, 523, 42a |
|
Jaroslav Hruška
|
Neaktivní
od 29.09.2014
|
předseda představenstva |
20.12.2011 |
Adresa: |
60200, 19301723, Brno-město, Brno, Černá Pole, Antonína Slavíka, 1315, 10, Antonína Slavíka 1315/10, Černá Pole, 60200 Brno |
|
PETR ŽALUD
|
Neaktivní
od 29.09.2014
|
místopředseda představenstva |
20.12.2011 |
Adresa: |
61200, 19700377, Brno-město, Brno, Královo Pole, Hostinského, 745, 3, Hostinského 745/3, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Alena Trebíková
|
Neaktivní
od 29.09.2014
|
člen představenstva |
20.12.2011 |
Adresa: |
63700, 19365691, Brno-město, Brno, Jundrov, Nálepkova, 523, 42a, Nálepkova 523/42a, Jundrov, 63700 Brno |
|
Hana Hobzová
|
Neaktivní
od 20.12.2011
|
člen představenstva |
10.04.2010 |
Adresa: |
63800, Brno, Brno - sever, Blažkova, 2 |
|
Hana Hobzová
|
Neaktivní
od 20.12.2011
|
člen představenstva |
10.04.2010 |
Adresa: |
63800, 19258259, Brno-město, Brno, Lesná, Blažkova, 14, 2, Blažkova 14/2, Lesná, 63800 Brno |
|
Hana Soukupová
|
Neaktivní
od 10.04.2010
|
člen představenstva |
07.03.2007 |
Adresa: |
63800, Brno, Brno - sever, Blažkova, 14/2 |
|
Jaroslav Hruška
|
Neaktivní
od 20.12.2011
|
předseda představenstva |
07.03.2007 |
Adresa: |
60200, Brno, Brno - sever, Antonína Slavíka, 1315/10 |
|
Hana Soukupová
|
Neaktivní
od 10.04.2010
|
člen představenstva |
07.03.2007 |
Adresa: |
63800, 19258259, Brno-město, Brno, Lesná, Blažkova, 14, 2, Blažkova 14/2, Lesná, 63800 Brno |
|
Jaroslav Hruška
|
Neaktivní
od 20.12.2011
|
předseda představenstva |
07.03.2007 |
Adresa: |
60200, 19301723, Brno-město, Brno, Černá Pole, Antonína Slavíka, 1315, 10, Antonína Slavíka 1315/10, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Vítězslav Frank
|
Neaktivní
od 12.04.2006
|
místopředseda představenstva |
12.04.2006 |
Adresa: |
61200, 19722079, Brno, Královo Pole, 2779/11 |
|
Jaroslav Hruška
|
Neaktivní
od 07.03.2007
|
předseda představenstva |
12.04.2006 |
Adresa: |
60300, 19105380, Brno, Zahradnická, 292/11 |
|
Hana Soukupová
|
Neaktivní
od 07.03.2007
|
člen představenstva |
12.04.2006 |
Adresa: |
67181, 11007354, Znojmo, Holandská, 29 |
|
Vítězslav Frank
|
Neaktivní
od 20.12.2011
|
místopředseda představenstva |
12.04.2006 |
Adresa: |
61200, 19722079, Brno, Královo Pole, Chodská, 2779/11 |
|
Vítězslav Frank
|
Neaktivní
od 20.12.2011
|
místopředseda představenstva |
12.04.2006 |
Adresa: |
61200, 19722079, Brno-město, Brno, Královo Pole, Chodská, 2779, 11, Chodská 2779/11, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Jaroslav Hruška
|
Neaktivní
od 07.03.2007
|
předseda představenstva |
12.04.2006 |
Adresa: |
60300, 19105380, Brno-město, Brno, Staré Brno, Zahradnická, 292, 11, Zahradnická 292/11, Staré Brno, 60300 Brno |
|
Hana Soukupová
|
Neaktivní
od 07.03.2007
|
člen představenstva |
12.04.2006 |
Adresa: |
67181, 11007354, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Holandská, 2728, 29, Holandská 2728/29, 67181 Znojmo |
|