JIŘÍ VAVŘIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
28101, 6098991, Kolín, Velim, Velim, Na Skále, 447 |
|
JIŘÍ VAVŘIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
28101, 6098991, Kolín, Velim, Velim, Na Skále, 447, Na Skále 447, 28101 Velim |
|
JIŘÍ VAVŘIČKA
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
jednatel |
06.02.2014 |
Adresa: |
25230, 6362869, Řevnice, Řevnice, Na Výšině, 978 |
|
JIŘÍ VAVŘIČKA
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
jednatel |
06.02.2014 |
Adresa: |
25230, 6362869, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, Na Výšině, 978, Na Výšině 978, 25230 Řevnice |
|
Jiří Vavřička
|
Neaktivní
od 06.02.2014
|
jednatel |
28.05.2012 |
Adresa: |
6362869, Praha-západ, Řevnice, Na výšině, 978 |
|
JIŘÍ VAVŘIČKA
|
Neaktivní
od 06.02.2014
|
jednatel |
28.05.2012 |
Adresa: |
25230, 6362869, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, Na Výšině, 978, Na Výšině 978, 25230 Řevnice |
|
Richard Sirotek
|
Neaktivní
od 28.05.2012
|
jednatel |
30.07.2007 |
Adresa: |
26801, 1623478, Hořovice, 9. května, 148/23 |
|
Richard Sirotek
|
Neaktivní
od 28.05.2012
|
jednatel |
30.07.2007 |
Adresa: |
26801, 1623478, Beroun, Hořovice, Hořovice, 9. května, 148, 23, 9. května 148/23, 26801 Hořovice |
|
JUDr. František Kubát
|
Neaktivní
od 30.07.2007
|
jednatel |
29.08.2000 |
Adresa: |
22770283, Praha 3, Praha 3, Pod Parukářkou, 2762/2 |
|
JUDr. František Kubát
|
Neaktivní
od 30.07.2007
|
jednatel |
29.08.2000 |
Adresa: |
13000, 22770283, Praha, Žižkov, Pod Parukářkou, 2762, 2, Pod Parukářkou 2762/2, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Antonín Sirotek
|
Neaktivní
od 30.07.2007
|
jednatel |
12.08.1997 |
Adresa: |
25229, 12799149, Lety, Prostřední, 202 |
|
ANTONÍN SIROTEK
|
Neaktivní
od 30.07.2007
|
jednatel |
12.08.1997 |
Adresa: |
25229, 12799149, Praha-západ, Lety, Lety, Prostřední, 202, Prostřední 202, 25229 Lety |
|