JAROSLAV HOFFMAN
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.11.2015 |
Adresa: |
27053, 8556245, Krušovice, Krušovice, Nad Pivovarem, 182 |
|
MAGDALENA LINHARTOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.11.2015 |
Adresa: |
25168, 26398061, Kamenice, Nová Hospoda, Jednosměrná, 1363 |
|
JAROSLAV HOFFMAN
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.11.2015 |
Adresa: |
27053, 8556245, Rakovník, Krušovice, Krušovice, Nad Pivovarem, 182, Nad Pivovarem 182, 27053 Krušovice |
|
MAGDALENA LINHARTOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.11.2015 |
Adresa: |
25168, 26398061, Praha-východ, Kamenice, Nová Hospoda, Jednosměrná, 1363, Jednosměrná 1363, Nová Hospoda, 25168 Kamenice |
|
JAROSLAV HOFFMAN
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
předseda představenstva |
09.07.2015 |
Adresa: |
27053, 8556245, Rakovník, Krušovice, Krušovice, Nad Pivovarem, 182 |
|
JAROSLAV HOFFMAN
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
předseda představenstva |
09.07.2015 |
Adresa: |
27053, 8556245, Rakovník, Krušovice, Krušovice, Nad Pivovarem, 182, Nad Pivovarem 182, 27053 Krušovice |
|
JAROSLAV HOFFMAN
|
Neaktivní
od 09.07.2015
|
předseda představenstva |
25.10.2013 |
Adresa: |
27201, 1439979, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2618 |
|
MAGDALENA LINHARTOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
místopředseda představenstva |
25.10.2013 |
Adresa: |
25168, 26398061, Kamenice, Nová Hospoda, Jednosměrná, 1363 |
|
BOHUMIL BRČÁK
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
člen představenstva |
25.10.2013 |
Adresa: |
10600, 22688251, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Aubrechtové, 3102, 16 |
|
JAROSLAV HOFFMAN
|
Neaktivní
od 09.07.2015
|
předseda představenstva |
25.10.2013 |
Adresa: |
27201, 1439979, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2618, Litevská 2618, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
MAGDALENA LINHARTOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
místopředseda představenstva |
25.10.2013 |
Adresa: |
25168, 26398061, Praha-východ, Kamenice, Nová Hospoda, Jednosměrná, 1363, Jednosměrná 1363, Nová Hospoda, 25168 Kamenice |
|
BOHUMIL BRČÁK
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
člen představenstva |
25.10.2013 |
Adresa: |
10600, 22688251, Praha, Záběhlice, Aubrechtové, 3102, 16, Aubrechtové 3102/16, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Magdalena Linhartová
|
Neaktivní
od 25.10.2013
|
místopředseda představenstva |
24.09.2010 |
Adresa: |
25168, 26398061, Kamenice, Jednosměrná, 1363 |
|
Ing. MAGDALENA LINHARTOVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2013
|
místopředseda představenstva |
24.09.2010 |
Adresa: |
25168, 26398061, Praha-východ, Kamenice, Nová Hospoda, Jednosměrná, 1363, Jednosměrná 1363, Nová Hospoda, 25168 Kamenice |
|
Ing. Magdalena Jakovcová
|
Neaktivní
od 24.09.2010
|
místopředseda představenstva |
09.10.2009 |
Adresa: |
15500, Praha 5, Nové Butovice, Přecechtělova, 2410 |
|
RNDr. Milena Nečásková
|
Neaktivní
od 25.10.2013
|
člen představenstva |
09.10.2009 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Střešovice, U Druhé baterie, 39/1062 |
|
Ing. Bohumil Brčák
|
Neaktivní
od 25.10.2013
|
předseda představenstva |
09.10.2009 |
Adresa: |
10200, 22688251, Praha 10, Aubrechtové, 3102 |
|
Ing. Magdalena Jakovcová
|
Neaktivní
od 24.09.2010
|
místopředseda představenstva |
09.10.2009 |
Adresa: |
15500, 25135821, Praha, Stodůlky, Přecechtělova, 2410, 13, Přecechtělova 2410/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
RNDr. MILENA NEČÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2013
|
člen představenstva |
09.10.2009 |
Adresa: |
16200, 22160132, Praha, Břevnov, U druhé baterie, 1062, 39, U druhé baterie 1062/39, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Ing. BOHUMIL BRČÁK
|
Neaktivní
od 25.10.2013
|
předseda představenstva |
09.10.2009 |
Adresa: |
10600, 22688251, Praha, Záběhlice, Aubrechtové, 3102, 16, Aubrechtové 3102/16, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Bohumil Brčák
|
Neaktivní
od 09.10.2009
|
předseda představenstva |
14.01.2008 |
Adresa: |
10200, 22688251, Praha 10, Aubrechtové, 3102 |
|
RNDr. Milena Nečásková
|
Neaktivní
od 09.10.2009
|
člen představenstva |
14.01.2008 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Střešovice, U Druhé baterie, 39/1062 |
|
Ing. Magdalena Jakovcová
|
Neaktivní
od 09.10.2009
|
místopředseda představenstva |
14.01.2008 |
Adresa: |
15500, Praha 5, Nové Butovice, Přecechtělova, 2410 |
|
Ing. BOHUMIL BRČÁK
|
Neaktivní
od 09.10.2009
|
předseda představenstva |
14.01.2008 |
Adresa: |
10600, 22688251, Praha, Záběhlice, Aubrechtové, 3102, 16, Aubrechtové 3102/16, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
RNDr. MILENA NEČÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2009
|
člen představenstva |
14.01.2008 |
Adresa: |
16200, 22160132, Praha, Břevnov, U druhé baterie, 1062, 39, U druhé baterie 1062/39, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Magdalena Jakovcová
|
Neaktivní
od 09.10.2009
|
místopředseda představenstva |
14.01.2008 |
Adresa: |
15500, 25135821, Praha, Stodůlky, Přecechtělova, 2410, 13, Přecechtělova 2410/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Magdalena Jakovcová
|
Neaktivní
od 14.01.2008
|
místopředseda představenstva |
01.12.2004 |
Adresa: |
15500, 25135821, Praha 5, Přecechtělova, 2410 |
|
Ing. Magdalena Jakovcová
|
Neaktivní
od 14.01.2008
|
místopředseda představenstva |
01.12.2004 |
Adresa: |
15500, 25135821, Praha, Stodůlky, Přecechtělova, 2410, 13, Přecechtělova 2410/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Roman Jakovec
|
Neaktivní
od 01.12.2004
|
místopředseda představenstva |
20.04.1998 |
Adresa: |
25135821, Praha 5, Praha 5, Přecechtělova, 2410 |
|
Ing. Bohumil Brčák
|
Neaktivní
od 14.01.2008
|
předseda představenstva |
20.04.1998 |
Adresa: |
22688251, Praha 10, Praha 10, Aubrechtové, 3102 |
|
ROMAN JAKOVEC
|
Neaktivní
od 01.12.2004
|
místopředseda představenstva |
20.04.1998 |
Adresa: |
15500, 25135821, Praha, Stodůlky, Přecechtělova, 2410, 13, Přecechtělova 2410/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. BOHUMIL BRČÁK
|
Neaktivní
od 14.01.2008
|
předseda představenstva |
20.04.1998 |
Adresa: |
10600, 22688251, Praha, Záběhlice, Aubrechtové, 3102, 16, Aubrechtové 3102/16, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Bohumil Brčák
|
Neaktivní
od 20.04.1998
|
člen představenstva |
14.08.1997 |
Adresa: |
22688251, Praha 10, Praha 10, Aubrechtové, 3102 |
|
Roman Jakovec
|
Neaktivní
od 20.04.1998
|
člen představenstva |
14.08.1997 |
Adresa: |
25135821, Praha 5, Praha 5, Přecechtělova, 2410 |
|
RNDr. Milena Nečásková
|
Neaktivní
od 14.01.2008
|
člen představenstva |
14.08.1997 |
Adresa: |
22160132, Praha 6, Praha 6, U Druhé baterie, 39/1062 |
|
Ing. BOHUMIL BRČÁK
|
Neaktivní
od 20.04.1998
|
člen představenstva |
14.08.1997 |
Adresa: |
10600, 22688251, Praha, Záběhlice, Aubrechtové, 3102, 16, Aubrechtové 3102/16, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
ROMAN JAKOVEC
|
Neaktivní
od 20.04.1998
|
člen představenstva |
14.08.1997 |
Adresa: |
15500, 25135821, Praha, Stodůlky, Přecechtělova, 2410, 13, Přecechtělova 2410/13, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
RNDr. MILENA NEČÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2008
|
člen představenstva |
14.08.1997 |
Adresa: |
16200, 22160132, Praha, Břevnov, U druhé baterie, 1062, 39, U druhé baterie 1062/39, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|