KAREL FÍLA
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.03.2021 |
Adresa: |
13000, 21786101, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1745, 7 |
|
KAREL FÍLA
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.03.2021 |
Adresa: |
13000, 21786101, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1745, 7, Biskupcova 1745/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Karel Fíla
|
Neaktivní
od 18.03.2021
|
Jednatel |
11.04.2006 |
Adresa: |
13000, 21786101, Praha 3, Biskupcova, 1745/7 |
|
KAREL FÍLA
|
Neaktivní
od 18.03.2021
|
Jednatel |
11.04.2006 |
Adresa: |
13000, 21786101, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1745, 7, Biskupcova 1745/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Josef Semrád
|
Neaktivní
od 25.02.2014
|
jednatel |
16.04.2002 |
Adresa: |
Praha 9, Praha 9, Doležalova č., 1057/27 |
|
Josef Semrád
|
Neaktivní
od 25.02.2014
|
jednatel |
16.04.2002 |
Adresa: |
19800, 22693068, Praha, Černý Most, Doležalova, 1057, 27, Doležalova 1057/27, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Luboš Cveček
|
Neaktivní
od 16.04.2002
|
Jednatel |
14.08.1997 |
Adresa: |
14268809, Šumperk, Šumperk, Puškinova, 12 |
|
Karel Fíla
|
Neaktivní
od 11.04.2006
|
Jednatel |
14.08.1997 |
Adresa: |
21786399, Praha 3, Praha 3, Jana Želivského, 18 |
|
Luboš Cveček
|
Neaktivní
od 16.04.2002
|
Jednatel |
14.08.1997 |
Adresa: |
78701, 14268809, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Puškinova, 1129, 12, Puškinova 1129/12, 78701 Šumperk |
|
Karel Fíla
|
Neaktivní
od 11.04.2006
|
Jednatel |
14.08.1997 |
Adresa: |
13000, 21786399, Praha, Žižkov, Jana Želivského, 1768, 18, Jana Želivského 1768/18, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|