MICHAIL RAKHIMBAEV
|
Neaktivní
od 31.10.2017
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
15800, 22715177, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Petržílkova, 2488, 50 |
|
MICHAIL RAKHIMBAEV
|
Neaktivní
od 31.10.2017
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
15800, 22715177, Praha, Stodůlky, Petržílkova, 2488, 50, Petržílkova 2488/50, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
FRANTIŠEK KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 31.10.2017
|
jednatel |
21.05.2016 |
Adresa: |
19800, 22491287, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Dvořišťská, 1247 |
|
FRANTIŠEK KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 31.10.2017
|
jednatel |
21.05.2016 |
Adresa: |
19800, 22491287, Praha, Kyje, Dvořišťská, 1247, Dvořišťská 1247, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
František Kopecký
|
Neaktivní
od 21.05.2016
|
jednatel |
14.08.1997 |
Adresa: |
Praha 4, Pujmanova, 1543/34 |
|
Michail Rakhimbaev
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
14.08.1997 |
Adresa: |
22715177, Praha 5, Praha 5, Petržílkova, 2488 |
|
Michail Gorečenkov
|
Neaktivní
od 31.10.2017
|
jednatel |
14.08.1997 |
Adresa: |
22698736, Praha 9, Praha 9, Matějkova, 2122 |
|
František Kopecký
|
Neaktivní
od 21.05.2016
|
jednatel |
14.08.1997 |
Adresa: |
14000, 21953414, Praha, Nusle, Pujmanové, 1543, 34, Pujmanové 1543/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
MICHAIL RAKHIMBAEV
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
14.08.1997 |
Adresa: |
15800, 22715177, Praha, Stodůlky, Petržílkova, 2488, 50, Petržílkova 2488/50, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Michail Gorečenkov
|
Neaktivní
od 31.10.2017
|
jednatel |
14.08.1997 |
Adresa: |
19000, 22698736, Praha, Libeň, Matějkova, 2122, 9, Matějkova 2122/9, Libeň, 19000 Praha 9 |
|