PETRA KRSEK JÄGEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.06.2023 |
Adresa: |
10100, 22593870, Praha, Michle, Na křivce, 1306, 68, Na křivce 1306/68, Michle, 10100 Praha 10 |
|
PETRA JÄGEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.05.2016 |
Adresa: |
10100, 22593870, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Na křivce, 1306, 68 |
|
PETRA JÄGEROVÁ
|
Neaktivní
od 15.06.2023
|
Jednatel |
24.05.2016 |
Adresa: |
10100, 22593870, Praha, Michle, Na křivce, 1306, 68, Na křivce 1306/68, Michle, 10100 Praha 10 |
|
Ing. PAVEL HUŤKA
|
Neaktivní
od 24.05.2016
|
Jednatel |
05.03.2016 |
Adresa: |
15800, 22027050, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, K Měchurce, 874, 4 |
|
MARIE HUŤKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2016
|
Jednatel |
05.03.2016 |
Adresa: |
15800, 22027050, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, K Měchurce, 874, 4 |
|
Ing. PAVEL HUŤKA
|
Neaktivní
od 24.05.2016
|
Jednatel |
05.03.2016 |
Adresa: |
15800, 22027050, Praha, Košíře, K Měchurce, 874, 4, K Měchurce 874/4, Košíře, 15800 Praha 5 |
|
MARIE HUŤKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2016
|
Jednatel |
05.03.2016 |
Adresa: |
15800, 22027050, Praha, Košíře, K Měchurce, 874, 4, K Měchurce 874/4, Košíře, 15800 Praha 5 |
|
ing. Pavel Huťka
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
Jednatel |
18.08.1997 |
Adresa: |
22027050, Praha 5, Praha 5, K Měchurce, 874/4 |
|
Marie Huťková
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
Jednatel |
18.08.1997 |
Adresa: |
22027050, Praha 5, Praha 5, K Měchurce, 874/4 |
|
Ing. PAVEL HUŤKA
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
Jednatel |
18.08.1997 |
Adresa: |
15800, 22027050, Praha, Košíře, K Měchurce, 874, 4, K Měchurce 874/4, Košíře, 15800 Praha 5 |
|
MARIE HUŤKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
Jednatel |
18.08.1997 |
Adresa: |
15800, 22027050, Praha, Košíře, K Měchurce, 874, 4, K Měchurce 874/4, Košíře, 15800 Praha 5 |
|