PETER WALEK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2017 |
Adresa: |
11000, 21705780, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 776, 10 |
|
PETER WALEK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2017 |
Adresa: |
11000, 21705780, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 776, 10, Václavské náměstí 776/10, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Peter Walek
|
Neaktivní
od 25.02.2017
|
jednatel |
15.08.2008 |
Adresa: |
11000, 21705780, Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí, 10/776 |
|
PETER WALEK
|
Neaktivní
od 25.02.2017
|
jednatel |
15.08.2008 |
Adresa: |
11000, 21705780, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 776, 10, Václavské náměstí 776/10, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. Juraj Jirásek
|
Neaktivní
od 11.05.1999
|
Jednatel |
15.08.1997 |
Adresa: |
21841667, Praha 4, Praha 4, Vejvanovského, 18 |
|
Ing. Juraj Walek
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
Jednatel |
15.08.1997 |
Adresa: |
Praha 4-Chodov, Lečkova, 1518/7 |
|
Mgr. Juraj Jirásek
|
Neaktivní
od 11.05.1999
|
Jednatel |
15.08.1997 |
Adresa: |
14900, 21841667, Praha, Chodov, Vejvanovského, 1611, 18, Vejvanovského 1611/18, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Juraj Walek
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
Jednatel |
15.08.1997 |
Adresa: |
14900, 21840717, Praha, Chodov, Lečkova, 1518, 7, Lečkova 1518/7, Chodov, 14900 Praha 4 |
|