MILAN PĚKNÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
03.03.2023 |
Adresa: |
10800, 22588108, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64, Nad vodovodem 254/64, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Ing. MICHAEL RICHTER
|
Aktivní
|
1. místopředseda představenstva |
03.03.2023 |
Adresa: |
10800, 22588108, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64, Nad vodovodem 254/64, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
PETR PRUCEK
|
Aktivní
|
2. místopředseda představenstva |
03.03.2023 |
Adresa: |
10800, 22588108, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64, Nad vodovodem 254/64, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
MILAN PĚKNÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
30.03.2017 |
Adresa: |
10800, 22588108, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64 |
|
Ing. MICHAEL RICHTER
|
Aktivní
|
1. místopředseda představenstva |
30.03.2017 |
Adresa: |
10800, 22588108, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64 |
|
PETR PRUCEK
|
Aktivní
|
2. místopředseda představenstva |
30.03.2017 |
Adresa: |
10800, 22588108, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64 |
|
MILAN PĚKNÝ
|
Neaktivní
od 03.03.2023
|
předseda představenstva |
30.03.2017 |
Adresa: |
10800, 22588108, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64, Nad vodovodem 254/64, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Ing. MICHAEL RICHTER
|
Neaktivní
od 03.03.2023
|
1. místopředseda představenstva |
30.03.2017 |
Adresa: |
10800, 22588108, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64, Nad vodovodem 254/64, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
PETR PRUCEK
|
Neaktivní
od 03.03.2023
|
2. místopředseda představenstva |
30.03.2017 |
Adresa: |
10800, 22588108, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64, Nad vodovodem 254/64, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
MILAN PĚKNÝ
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
předseda představenstva |
22.10.2012 |
Adresa: |
10800, 22588108, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64 |
|
Ing. Miloš Mach
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
1. místopředseda představenstva |
22.10.2012 |
Adresa: |
10800, 27227588, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Univerzitní, 683, 2 |
|
PETR PRUCEK
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
2. místopředseda představenstva |
22.10.2012 |
Adresa: |
10800, 22588108, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64 |
|
MILAN PĚKNÝ
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
předseda představenstva |
22.10.2012 |
Adresa: |
10800, 22588108, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64, Nad vodovodem 254/64, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Ing. Miloš Mach
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
1. místopředseda představenstva |
22.10.2012 |
Adresa: |
10800, 27227588, Praha, Malešice, Univerzitní, 683, 2, Univerzitní 683/2, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
PETR PRUCEK
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
2. místopředseda představenstva |
22.10.2012 |
Adresa: |
10800, 22588108, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64, Nad vodovodem 254/64, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Milan Pěkný
|
Neaktivní
od 22.10.2012
|
předseda představenstva |
23.11.2010 |
Adresa: |
10800, 22588108, Praha 10, Nad vodovodem, 254/64 |
|
Ing. Miloš Mach
|
Neaktivní
od 22.10.2012
|
1. místopředseda představenstva |
23.11.2010 |
Adresa: |
10800, 27227588, Praha 10, Univerzitní, 683/2 |
|
Petr Prucek
|
Neaktivní
od 22.10.2012
|
2. místopředseda představenstva |
23.11.2010 |
Adresa: |
10800, 22588108, Praha 10, Nad vodovodem, 254/64 |
|
MILAN PĚKNÝ
|
Neaktivní
od 22.10.2012
|
předseda představenstva |
23.11.2010 |
Adresa: |
10800, 22588108, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64, Nad vodovodem 254/64, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Ing. Miloš Mach
|
Neaktivní
od 22.10.2012
|
1. místopředseda představenstva |
23.11.2010 |
Adresa: |
10800, 27227588, Praha, Malešice, Univerzitní, 683, 2, Univerzitní 683/2, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
PETR PRUCEK
|
Neaktivní
od 22.10.2012
|
2. místopředseda představenstva |
23.11.2010 |
Adresa: |
10800, 22588108, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64, Nad vodovodem 254/64, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Milan Pěkný
|
Neaktivní
od 23.11.2010
|
Předseda představenstva |
19.08.1997 |
Adresa: |
22588108, Praha 10, Praha 10, Nad vodovodem, 254/64 |
|
Ing. Miloš Mach
|
Neaktivní
od 23.11.2010
|
1. místopředseda představenstva |
19.08.1997 |
Adresa: |
22588108, Praha 10, Praha 10, Nad vodovodem, 254/64 |
|
Petr Prucek
|
Neaktivní
od 23.11.2010
|
2. místopředseda představenstva |
19.08.1997 |
Adresa: |
22588108, Praha 10, Praha 10, Nad vodovodem, 254/64 |
|
MILAN PĚKNÝ
|
Neaktivní
od 23.11.2010
|
Předseda představenstva |
19.08.1997 |
Adresa: |
10800, 22588108, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64, Nad vodovodem 254/64, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Ing. Miloš Mach
|
Neaktivní
od 23.11.2010
|
1. místopředseda představenstva |
19.08.1997 |
Adresa: |
10800, 22588108, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64, Nad vodovodem 254/64, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
PETR PRUCEK
|
Neaktivní
od 23.11.2010
|
2. místopředseda představenstva |
19.08.1997 |
Adresa: |
10800, 22588108, Praha, Malešice, Nad vodovodem, 254, 64, Nad vodovodem 254/64, Malešice, 10800 Praha 10 |
|