Ing. NATÁLIE BERANOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.07.2022 |
Adresa: |
60300, 19142072, Brno-město, Brno, Pisárky, Květná, 177, 30 |
|
Ing. NATÁLIE BERANOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.07.2022 |
Adresa: |
60300, 19142072, Brno-město, Brno, Pisárky, Květná, 177, 30, Květná 177/30, Pisárky, 60300 Brno |
|
Ing. JANA SKÁLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2020 |
Adresa: |
10600, 25849514, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Hyacintová, 3222, 10 |
|
Ing. Jana Skálová
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2020 |
Adresa: |
10600, 25849514, Praha, Záběhlice, Hyacintová, 3222, 10, Hyacintová 3222/10, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. NATÁLIE ČERNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2022
|
jednatel |
23.08.2014 |
Adresa: |
60300, 19142072, Brno, Pisárky, Květná, 177, 30 |
|
Ing. NATÁLIE ČERNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2022
|
jednatel |
23.08.2014 |
Adresa: |
60300, 19142072, Brno-město, Brno, Pisárky, Květná, 177, 30, Květná 177/30, Pisárky, 60300 Brno |
|
Ing. Natálie Černíková
|
Neaktivní
od 23.08.2014
|
jednatel |
01.08.2008 |
Adresa: |
66401, Brno-venkov, Brno, Květná, 177/30 |
|
Ing. Natálie Černíková
|
Neaktivní
od 23.08.2014
|
jednatel |
01.08.2008 |
Adresa: |
177/30, Brno-venkov, Brno, Květná, 66401, Květná 177/30, 66401 Brno, okres: Brno-venkov, Česká republika |
|