Ing. arch. VÁCLAV BOČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
31.03.2023 |
Adresa: |
15800, 22124241, Praha, Stodůlky, V hůrkách, 2094, 17, V hůrkách 2094/17, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. JINDŘICH TUZAR
|
Aktivní
|
jednatel |
15.03.2021 |
Adresa: |
15800, 27509290, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, Vidoulská, 772, 16 |
|
Ing. JINDŘICH TUZAR
|
Aktivní
|
jednatel |
15.03.2021 |
Adresa: |
15800, 27509290, Praha, Jinonice, Vidoulská, 772, 16, Vidoulská 772/16, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Hana Kubíčková
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.08.2011 |
Adresa: |
15800, 22017151, Praha 5, Jinonice, Polívkova, 540, 4 |
|
Ing. Jindřich Tuzar
|
Neaktivní
od 15.03.2021
|
jednatel |
15.08.2011 |
Adresa: |
15800, 27509290, Praha 5, Jinonice, Vidoulská, 772, 16 |
|
Ing. JINDŘICH TUZAR
|
Neaktivní
od 15.03.2021
|
jednatel |
15.08.2011 |
Adresa: |
15800, 27509290, Praha, Jinonice, Vidoulská, 772, 16, Vidoulská 772/16, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Hana Kubíčková
|
Neaktivní
od 31.03.2023
|
Jednatel |
15.08.2011 |
Adresa: |
15800, 22017151, Praha, Jinonice, Polívkova, 540, 4, Polívkova 540/4, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Hana Kubíčková
|
Neaktivní
od 15.08.2011
|
Jednatel |
24.01.2001 |
Adresa: |
Praha 5 - Jinonice, K Rovinám, 13 |
|
Ing. Hana Kubíčková
|
Neaktivní
od 15.08.2011
|
Jednatel |
24.01.2001 |
Adresa: |
15800, 22017208, Praha, Jinonice, K rovinám, 545, 13, K rovinám 545/13, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Jindřich Tuzar
|
Neaktivní
od 15.08.2011
|
jednatel |
03.05.1999 |
Adresa: |
15800, 22017224, Praha 5, Praha 5, K Rovinám, 9/547 |
|
Ing. Jindřich Tuzar
|
Neaktivní
od 15.08.2011
|
jednatel |
03.05.1999 |
Adresa: |
15800, 22017224, Praha, Jinonice, K rovinám, 547, 9, K rovinám 547/9, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Přemysl Bosák
|
Neaktivní
od 03.05.1999
|
jednatel |
27.08.1997 |
Adresa: |
15000, 22077138, Praha 5, Praha 5, Zubatého, 1/269 |
|
Ing. Jindřich Tuzar
|
Neaktivní
od 03.05.1999
|
jednatel |
27.08.1997 |
Adresa: |
15800, 22017321, Praha 5, Praha 5, K Rovinám, 6/557 |
|
Ing. Ladislav Jahoda
|
Neaktivní
od 07.02.2000
|
jednatel |
27.08.1997 |
Adresa: |
19800, 22485813, Praha 9, Praha 9, Zdobnická, 590 |
|
Ing. Jindřich Tuzar
|
Neaktivní
od 03.05.1999
|
jednatel |
27.08.1997 |
Adresa: |
15800, 22017321, Praha, Jinonice, K rovinám, 557, 6, K rovinám 557/6, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Přemysl Bosák
|
Neaktivní
od 03.05.1999
|
jednatel |
27.08.1997 |
Adresa: |
15000, 22077138, Praha, Smíchov, Zubatého, 269, 1, Zubatého 269/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Ladislav Jahoda
|
Neaktivní
od 07.02.2000
|
jednatel |
27.08.1997 |
Adresa: |
19800, 22485813, Praha, Kyje, Zdobnická, 590, 2, Zdobnická 590/2, Kyje, 19800 Praha 9 |
|