Dušan Štěpánek
|
Neaktivní
od 23.03.2013
|
místopředseda představenstva |
27.03.2009 |
Adresa: |
19800, 22413251, Praha 9, Černý Most, Bojčenkova, 1100 |
|
Ing. Sylva Neumanová
|
Neaktivní
od 23.03.2013
|
člen představenstva |
27.03.2009 |
Adresa: |
12000, 21740569, Praha 2, Vinohrady, Londýnská, 135/29 |
|
Dušan Štěpánek
|
Neaktivní
od 23.03.2013
|
místopředseda představenstva |
27.03.2009 |
Adresa: |
19800, 22413251, Praha, Černý Most, Bojčenkova, 1100, 3, Bojčenkova 1100/3, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Sylva Neumanová
|
Neaktivní
od 23.03.2013
|
člen představenstva |
27.03.2009 |
Adresa: |
12000, 21740569, Praha, Vinohrady, Londýnská, 135, 29, Londýnská 135/29, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Jaromír Frantík
|
Neaktivní
od 27.03.2009
|
Místopředseda |
17.09.2003 |
Adresa: |
22447199, Praha, Horní Počernice, Dobšická, 1786 |
|
Radek Hlavica
|
Neaktivní
od 27.03.2009
|
Člen |
17.09.2003 |
Adresa: |
22447202, Praha, Horní Počernice, Dobšická, 1787 |
|
Jaromír Frantík
|
Neaktivní
od 27.03.2009
|
Místopředseda |
17.09.2003 |
Adresa: |
19300, 22447199, Praha, Horní Počernice, Dobšická, 1786, 29, Dobšická 1786/29, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Radek Hlavica
|
Neaktivní
od 27.03.2009
|
Člen |
17.09.2003 |
Adresa: |
19300, 22447202, Praha, Horní Počernice, Dobšická, 1787, 31, Dobšická 1787/31, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Lubomír Dvořák
|
Neaktivní
od 17.09.2003
|
Místopředseda |
29.08.1997 |
Adresa: |
22447199, Praha 9, Praha 9, Dobšická, 1786 |
|
Vlasta Fabiánková
|
Neaktivní
od 17.09.2003
|
Člen |
29.08.1997 |
Adresa: |
22447202, Praha 9, Praha 9, Dobšická, 1787 |
|
Jarmil Vavřina
|
Neaktivní
od 23.03.2013
|
Předseda |
29.08.1997 |
Adresa: |
22447202, Praha 9, Praha 9, Dobšická, 1787 |
|
Lubomír Dvořák
|
Neaktivní
od 17.09.2003
|
Místopředseda |
29.08.1997 |
Adresa: |
19300, 22447199, Praha, Horní Počernice, Dobšická, 1786, 29, Dobšická 1786/29, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Vlasta Fabiánková
|
Neaktivní
od 17.09.2003
|
Člen |
29.08.1997 |
Adresa: |
19300, 22447202, Praha, Horní Počernice, Dobšická, 1787, 31, Dobšická 1787/31, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Jarmil Vavřina
|
Neaktivní
od 23.03.2013
|
Předseda |
29.08.1997 |
Adresa: |
19300, 22447202, Praha, Horní Počernice, Dobšická, 1787, 31, Dobšická 1787/31, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|