JIŘINA DOBIÁŠOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.08.2021 |
Adresa: |
11800, 21695300, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Letenská, 120, 5 |
|
JIŘINA DOBIÁŠOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.08.2021 |
Adresa: |
11800, 21695300, Praha, Malá Strana, Letenská, 120, 5, Letenská 120/5, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Jiřina Dobiášová
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
Jednatel |
23.08.2003 |
Adresa: |
21695300, Praha 1, Letenská, 120/5 |
|
JIŘINA DOBIÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
Jednatel |
23.08.2003 |
Adresa: |
11800, 21695300, Praha, Malá Strana, Letenská, 120, 5, Letenská 120/5, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Jiřina Dobiášová
|
Neaktivní
od 23.08.2003
|
Jednatel |
20.05.1999 |
Adresa: |
47201, 13107895, Doksy, Sochorova, 817 |
|
Jiřina Dobiášová
|
Neaktivní
od 23.08.2003
|
Jednatel |
20.05.1999 |
Adresa: |
47201, 13107895, Česká Lípa, Doksy, Doksy, Sochorova, 817, Sochorova 817, 47201 Doksy |
|
Miroslav Hořejší
|
Neaktivní
od 20.05.1999
|
Jednatel |
01.09.1997 |
Adresa: |
16000, 22194622, Praha 6, Praha 6, Sušická, 28 |
|
Miroslav Hořejší
|
Neaktivní
od 20.05.1999
|
Jednatel |
01.09.1997 |
Adresa: |
16000, 22194622, Praha, Dejvice, Sušická, 850, 28, Sušická 850/28, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|