Karel Šťastný
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
Předseda představenstva |
06.02.2003 |
Adresa: |
11688891, Mělník, Mezní, 3118/1 |
|
Václav Svoboda
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
Místopředseda představenstva |
06.02.2003 |
Adresa: |
6247601, Mělník, Neratovice, Kojetická, 971 |
|
Jan Javanský
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
Člen představenstva |
06.02.2003 |
Adresa: |
11662549, Mělník, Pražská, 389 |
|
Karel Šťastný
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
Předseda představenstva |
06.02.2003 |
Adresa: |
27601, 11688891, Mělník, Mělník, Mělník, Mezní, 3118, 1, Mezní 3118/1, 27601 Mělník |
|
Václav Svoboda
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
Místopředseda představenstva |
06.02.2003 |
Adresa: |
27711, 6247601, Mělník, Neratovice, Neratovice, Kojetická, 971, Kojetická 971, 27711 Neratovice |
|
Jan Javanský
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
Člen představenstva |
06.02.2003 |
Adresa: |
27601, 11662549, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 389, 62, Pražská 389/62, 27601 Mělník |
|
Ing. Václav Šaroch
|
Neaktivní
od 06.02.2003
|
předseda |
09.01.2001 |
Adresa: |
752614, Plzeň-sever, Třemošná, 816 |
|
Ing. Václav Šaroch
|
Neaktivní
od 06.02.2003
|
předseda |
09.01.2001 |
Adresa: |
33011, 752614, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Sídliště, 816, Sídliště 816, 33011 Třemošná |
|
ing. Josef Snětivý
|
Neaktivní
od 06.02.2003
|
člen |
16.05.2000 |
Adresa: |
12192520, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Vrkoslavická, 9 |
|
ing. Josef Snětivý
|
Neaktivní
od 06.02.2003
|
člen |
16.05.2000 |
Adresa: |
46601, 12192520, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Vrkoslavická, 4182, 9, Vrkoslavická 4182/9, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
ing. Miloš Kliment
|
Neaktivní
od 09.01.2001
|
předseda |
07.09.1999 |
Adresa: |
24498378, Plzeň-město, Plzeň, Mikulášské náměstí, 21 |
|
ing. Miloš Kliment
|
Neaktivní
od 09.01.2001
|
předseda |
07.09.1999 |
Adresa: |
32600, 24498378, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Mikulášské náměstí, 278, 21, Mikulášské náměstí 278/21, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ing. Ivo Novák
|
Neaktivní
od 07.09.1999
|
předseda |
24.11.1998 |
Adresa: |
Praha 8, Praha 8, Hovorčovická, 1718/092 |
|
Ing. Miroslav Nedvěd
|
Neaktivní
od 16.05.2000
|
člen |
24.11.1998 |
Adresa: |
21212554, Malá Bělá, 182 |
|
Karel Šťastný
|
Neaktivní
od 06.02.2003
|
místopředseda |
24.11.1998 |
Adresa: |
22023224, Praha 5, Praha 5, Vrchlického, 504/4 |
|
Ing. Ivo Novák
|
Neaktivní
od 07.09.1999
|
předseda |
24.11.1998 |
Adresa: |
1718/092, Praha 8, Praha 8, Hovorčovická, Hovorčovická 1718/092, Praha 8, okres: Praha 8, Česká republika |
|
Ing. Miroslav Nedvěd
|
Neaktivní
od 16.05.2000
|
člen |
24.11.1998 |
Adresa: |
29401, 21212554, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Malá Bělá, 182, Malá Bělá 182, 29401 Bakov nad Jizerou |
|
Karel Šťastný
|
Neaktivní
od 06.02.2003
|
místopředseda |
24.11.1998 |
Adresa: |
15000, 22023224, Praha, Košíře, Vrchlického, 504, 4, Vrchlického 504/4, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Zdeněk Řehák
|
Neaktivní
od 24.11.1998
|
Předseda představenstva |
03.09.1997 |
Adresa: |
Nový Jičín, Nový Jičín, Sv. Čecha, 39 |
|
Karel Šťastný
|
Neaktivní
od 24.11.1998
|
Místopředseda představenstva |
03.09.1997 |
Adresa: |
Praha 5-Košíře, Vrchlického, 504/4 |
|
Josef Bubák
|
Neaktivní
od 24.11.1998
|
Člen představenstva |
03.09.1997 |
Adresa: |
21271089, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Jizerní, 206 |
|
Ing. Zdeněk Řehák
|
Neaktivní
od 24.11.1998
|
Předseda představenstva |
03.09.1997 |
Adresa: |
74101, 8396094, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Svatopluka Čecha, 1554, 39, Svatopluka Čecha 1554/39, 74101 Nový Jičín |
|
Karel Šťastný
|
Neaktivní
od 24.11.1998
|
Místopředseda představenstva |
03.09.1997 |
Adresa: |
15000, 22023224, Praha, Košíře, Vrchlického, 504, 4, Vrchlického 504/4, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Josef Bubák
|
Neaktivní
od 24.11.1998
|
Člen představenstva |
03.09.1997 |
Adresa: |
29401, 21271089, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Bakov nad Jizerou, Jizerní, 206, Jizerní 206, 29401 Bakov nad Jizerou |
|