Pavel Kokrment
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
Předseda představenstva |
18.04.2001 |
Adresa: |
10000, 3, Praha 10, Praha 10, Stránčická, 1332/23 |
|
Martin Kliner
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
Člen představenstva |
18.04.2001 |
Adresa: |
11000, 21723133, Praha 1, Praha 1, Jakubská, 14 |
|
Evžen Volkotrub
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
Člen představenstva |
18.04.2001 |
Adresa: |
39201, 4, Tábor, Soběslav, Luční, 654/III |
|
Pavel Kokrment
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
Předseda představenstva |
18.04.2001 |
Adresa: |
10000, 22615326, Praha, Strašnice, Strančická, 1332, 23, Strančická 1332/23, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Martin Kliner
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
Člen představenstva |
18.04.2001 |
Adresa: |
11000, 21723133, Praha, Staré Město, Jakubská, 670, 14, Jakubská 670/14, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Evžen Volkotrub
|
Neaktivní
od 27.04.2002
|
Člen představenstva |
18.04.2001 |
Adresa: |
39201, 17410053, Tábor, Soběslav, Soběslav III, Luční, 654, 47, Luční 654/47, Soběslav III, 39201 Soběslav |
|
Michal Bochánek
|
Neaktivní
od 18.04.2001
|
člen představenstva |
06.10.2000 |
Adresa: |
9241191, Louny, Louny, Pionýrů, 2446 |
|
Michal Bochánek
|
Neaktivní
od 18.04.2001
|
člen představenstva |
06.10.2000 |
Adresa: |
44001, 9241191, Louny, Louny, Louny, Pionýrů, 2446, Pionýrů 2446, 44001 Louny |
|
Adam Weyr
|
Neaktivní
od 06.10.2000
|
Člen představenstva |
15.09.1997 |
Adresa: |
22367942, Praha 8, Praha 8, Mirovická, 1082/46 |
|
Jiří Langer
|
Neaktivní
od 18.04.2001
|
Předseda představenstva |
15.09.1997 |
Adresa: |
22590005, Praha 10, Praha 10, Přistoupimská, 431/5 |
|
Martin Zach
|
Neaktivní
od 18.04.2001
|
Člen představenstva |
15.09.1997 |
Adresa: |
4, Praha-západ, Průhonice, Školní, 468 |
|
Adam Weyr
|
Neaktivní
od 06.10.2000
|
Člen představenstva |
15.09.1997 |
Adresa: |
18200, 22367942, Praha, Kobylisy, Mirovická, 1082, 46, Mirovická 1082/46, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Jiří Langer
|
Neaktivní
od 18.04.2001
|
Předseda představenstva |
15.09.1997 |
Adresa: |
10800, 22590005, Praha, Malešice, Přistoupimská, 431, 5, Přistoupimská 431/5, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Martin Zach
|
Neaktivní
od 18.04.2001
|
Člen představenstva |
15.09.1997 |
Adresa: |
468, Praha-západ, Průhonice, Školní, Školní 468, Průhonice, okres: Praha-západ, Česká republika |
|