PETR PEŠAVA
|
Aktivní
|
jednatel |
17.04.2021 |
Adresa: |
53002, 7709650, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Gorkého, 2095 |
|
PETR PEŠAVA
|
Aktivní
|
jednatel |
17.04.2021 |
Adresa: |
53002, 7709650, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Gorkého, 2095, Gorkého 2095, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. MILAN MORAVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
02.12.2014 |
Adresa: |
27061, 26372622, Lány, Lány, Za humny, 525 |
|
Ing. MILAN MORAVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
02.12.2014 |
Adresa: |
27061, 26372622, Kladno, Lány, Lány, Za humny, 525, Za humny 525, 27061 Lány |
|
JAN FOJTÍK
|
Neaktivní
od 01.04.2021
|
jednatel |
02.12.2014 |
Adresa: |
26716, 1591002, Vysoký Újezd, Vysoký Újezd, V Chaloupkách, 33 |
|
JAN FOJTÍK
|
Neaktivní
od 01.04.2021
|
jednatel |
02.12.2014 |
Adresa: |
26716, 1591002, Beroun, Vysoký Újezd, Vysoký Újezd, V Chaloupkách, 33, V Chaloupkách 33, 26716 Vysoký Újezd |
|
Jan Fojtík
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
jednatel |
24.06.1998 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Praha 4, U gymnásia, 1234/3 |
|
Jan Fojtík
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
jednatel |
24.06.1998 |
Adresa: |
1234/3, Praha 4, Praha 4, U gymnásia, 14000, U gymnásia 1234/3, 14000 Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Milan Moravec
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
jednatel |
17.09.1997 |
Adresa: |
Rakovník, Lány 404 |
|
Petr Pešava
|
Neaktivní
od 17.04.2021
|
jednatel |
17.09.1997 |
Adresa: |
7709650, Pardubice, Pardubice, Gorkého, 2095 |
|
Milan Moravec
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
jednatel |
17.09.1997 |
Adresa: |
27061, 8560676, Kladno, Lány, Lány, Pod kopaninou, 404, Pod kopaninou 404, 27061 Lány |
|
PETR PEŠAVA
|
Neaktivní
od 17.04.2021
|
jednatel |
17.09.1997 |
Adresa: |
53002, 7709650, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Gorkého, 2095, Gorkého 2095, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|