HANS-GEORG MICHAEL WEBER
|
Aktivní
|
jednatel |
23.08.2023 |
Adresa: |
Zittau, Neustadt 6, 02763, Neustadt 6, 02763 Zittau, Německo |
|
Ing. JAN CHRAMOSTA
|
Aktivní
|
jenatel: |
21.09.2022 |
Adresa: |
25791, 3089240, Příbram, Sedlec-Prčice, Přestavlky, 40 |
|
JAN KOUDELKA
|
Neaktivní
od 23.08.2023
|
jednatel |
25.03.2023 |
Adresa: |
14700, 21812039, Praha, Braník, U háje, 1494, 9, U háje 1494/9, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. JAN CHRAMOSTA
|
Neaktivní
od 25.03.2023
|
jenatel: |
21.09.2022 |
Adresa: |
25791, 3089240, Příbram, Sedlec-Prčice, Přestavlky, 40, Přestavlky 40, 25791 Sedlec-Prčice |
|
Ing. JAN CHRAMOSTA
|
Neaktivní
od 21.09.2022
|
jenatel: |
01.12.2019 |
Adresa: |
12000, 21756147, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Polská, 1751, 56 |
|
Ing. Jan Chramosta
|
Neaktivní
od 21.09.2022
|
jenatel: |
01.12.2019 |
Adresa: |
12000, 21756147, Praha, Vinohrady, Polská, 1751, 56, Polská 1751/56, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Martin Fořt
|
Neaktivní
od 02.05.2007
|
jednatel: |
22.09.1997 |
Adresa: |
12000, 21732639, Praha 2, Praha 2, Ječná, 24 |
|
Ing. Jan Chramosta
|
Neaktivní
od 01.12.2019
|
jenatel: |
22.09.1997 |
Adresa: |
12000, 21756147, Praha 2, Praha 2, Polská, 56 |
|
Martin Fořt
|
Neaktivní
od 02.05.2007
|
jednatel: |
22.09.1997 |
Adresa: |
12000, 21732639, Praha, Nové Město, Ječná, 1542, 24, Ječná 1542/24, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Jan Chramosta
|
Neaktivní
od 01.12.2019
|
jenatel: |
22.09.1997 |
Adresa: |
12000, 21756147, Praha, Vinohrady, Polská, 1751, 56, Polská 1751/56, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|