PETR SOUČEK
|
Neaktivní
od 01.11.2018
|
jednatel |
30.09.2015 |
Adresa: |
14900, 21820104, Praha, Háje, Ocelíkova, 672, 1 |
|
Petr Souček
|
Neaktivní
od 01.11.2018
|
jednatel |
30.09.2015 |
Adresa: |
14900, 21820104, Praha, Háje, Ocelíkova, 672, 1, Ocelíkova 672/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Petr Souček
|
Neaktivní
od 30.09.2015
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
14900, 21820104, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Ocelíkova, 672, 1 |
|
Petr Souček
|
Neaktivní
od 30.09.2015
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
14900, 21820104, Praha, Háje, Ocelíkova, 672, 1, Ocelíkova 672/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Petr Souček
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
16.04.2015 |
Adresa: |
14900, 21820104, Praha 4, Háje, Ocelíkova, 672, 1 |
|
Petr Souček
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
16.04.2015 |
Adresa: |
14900, 21820104, Praha, Háje, Ocelíkova, 672, 1, Ocelíkova 672/1, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Petr Souček
|
Neaktivní
od 16.04.2015
|
jednatel |
02.02.2012 |
Adresa: |
14900, 21839107, Praha 4, Chodov, Tererova, 1357, 10 |
|
Petr Souček
|
Neaktivní
od 16.04.2015
|
jednatel |
02.02.2012 |
Adresa: |
14900, 21839107, Praha, Chodov, Tererova, 1357, 10, Tererova 1357/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Daniel Vinš
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
jednatel |
07.11.2011 |
Adresa: |
25063, 27048985, Nová Ves, 87 |
|
Daniel Vinš
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
jednatel |
07.11.2011 |
Adresa: |
25063, 27048985, Praha-východ, Nová Ves, Nová Ves, 87, č.p. 87, 25063 Nová Ves |
|
Daniel Vinš
|
Neaktivní
od 07.11.2011
|
jednatel |
22.09.1997 |
Adresa: |
22297570, Praha 7, Praha 7, U studánky, 1 |
|
Daniel Vinš
|
Neaktivní
od 07.11.2011
|
jednatel |
22.09.1997 |
Adresa: |
17000, 22297570, Praha, Holešovice, U studánky, 276, 1, U studánky 276/1, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|