Ing. IVAN ŠEBESTA
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
08.03.2024 |
Adresa: |
27721, 2075407, Mělník, Liběchov, Liběchov, Kokořínská, 129, Kokořínská 129, 27721 Liběchov |
|
Ing. ZDENĚK PINTRAVA
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
08.03.2024 |
Adresa: |
27601, 11686642, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2890, Pod Vrchem 2890, 27601 Mělník |
|
VÁCLAV VANĚČEK
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
08.03.2024 |
Adresa: |
27601, 11686642, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2890, Pod Vrchem 2890, 27601 Mělník |
|
MIROSLAV DOSTÁL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
30.06.2017 |
Adresa: |
27601, 11686642, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2890 |
|
ZDENĚK PINTRAVA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
30.06.2017 |
Adresa: |
27601, 11686642, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2890 |
|
VÁCLAV VANĚČEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
18.09.2014 |
Adresa: |
27601, 11686642, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2890 |
|
MIROSLAV DOSTÁL
|
Neaktivní
od 08.03.2024
|
předseda představenstva |
30.06.2017 |
Adresa: |
27601, 11686642, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2890, Pod Vrchem 2890, 27601 Mělník |
|
ZDENĚK PINTRAVA
|
Neaktivní
od 08.03.2024
|
místopředseda představenstva |
30.06.2017 |
Adresa: |
27601, 11686642, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2890, Pod Vrchem 2890, 27601 Mělník |
|
ZDENĚK PINTRAVA
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
předseda představenstva |
18.09.2014 |
Adresa: |
27601, 11686642, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2890 |
|
MICHAL FRÝDL
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
místopředseda představenstva |
18.09.2014 |
Adresa: |
27601, 11686642, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2890 |
|
ZDENĚK PINTRAVA
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
předseda představenstva |
18.09.2014 |
Adresa: |
27601, 11686642, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2890, Pod Vrchem 2890, 27601 Mělník |
|
MICHAL FRÝDL
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
místopředseda představenstva |
18.09.2014 |
Adresa: |
27601, 11686642, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2890, Pod Vrchem 2890, 27601 Mělník |
|
VÁCLAV VANĚČEK
|
Neaktivní
od 08.03.2024
|
místopředseda představenstva |
18.09.2014 |
Adresa: |
27601, 11686642, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2890, Pod Vrchem 2890, 27601 Mělník |
|
Ing. Zdeněk Pintrava
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
Předseda |
08.08.2002 |
Adresa: |
11686642, Mělník, Mělník, Pod vrchem, 2890 |
|
Václav Vaněček
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
Místopředseda |
08.08.2002 |
Adresa: |
11686642, Mělník, Mělník, Pod vrchem, 2890 |
|
Ing. ZDENĚK PINTRAVA
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
Předseda |
08.08.2002 |
Adresa: |
27601, 11686642, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2890, Pod Vrchem 2890, 27601 Mělník |
|
VÁCLAV VANĚČEK
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
Místopředseda |
08.08.2002 |
Adresa: |
27601, 11686642, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2890, Pod Vrchem 2890, 27601 Mělník |
|
Josef Kopřiva
|
Neaktivní
od 08.08.2002
|
Předseda |
26.09.1997 |
Adresa: |
11686642, Mělník, Mělník, Pod vrchem, 2890 |
|
Ing. Zdeněk Pintrava
|
Neaktivní
od 08.08.2002
|
Místopředseda |
26.09.1997 |
Adresa: |
11686642, Mělník, Mělník, Pod vrchem, 2890 |
|
Josef Kopřiva
|
Neaktivní
od 08.08.2002
|
Předseda |
26.09.1997 |
Adresa: |
27601, 11686642, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2890, Pod Vrchem 2890, 27601 Mělník |
|
Ing. ZDENĚK PINTRAVA
|
Neaktivní
od 08.08.2002
|
Místopředseda |
26.09.1997 |
Adresa: |
27601, 11686642, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Vrchem, 2890, Pod Vrchem 2890, 27601 Mělník |
|