RNDr. JAN KOUKAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.05.2022 |
Adresa: |
10200, 22569596, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Herbenova, 547, 45 |
|
RNDr. Jan Koukal
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.05.2022 |
Adresa: |
10200, 22569596, Praha, Hostivař, Herbenova, 547, 45, Herbenova 547/45, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
ALICE KLEMENTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2022
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
15600, 25013815, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Sulova, 1356 |
|
ALICE KLEMENTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2022
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
15600, 25013815, Praha, Zbraslav, Sulova, 1356, Sulova 1356, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Alice Klementová
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
09.04.2005 |
Adresa: |
15600, Praha 5, Sulova, 1356/1 |
|
ALICE KLEMENTOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
09.04.2005 |
Adresa: |
15600, 25013815, Praha, Zbraslav, Sulova, 1356, Sulova 1356, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Pavel Brunclík
|
Neaktivní
od 09.04.2005
|
jednatel |
14.10.1997 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Bránická, 1742/138 |
|
Pavel Brunclík
|
Neaktivní
od 09.04.2005
|
jednatel |
14.10.1997 |
Adresa: |
1742/138, Praha 4, Praha 4, Bránická, Bránická 1742/138, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Pavel Brunclík
|
Neaktivní
od 14.10.1997
|
jednatel |
30.09.1997 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Bránická, 1742/138 |
|
Pavel Brunclík
|
Neaktivní
od 14.10.1997
|
jednatel |
30.09.1997 |
Adresa: |
1742/138, Praha 4, Praha 4, Bránická, Bránická 1742/138, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|