Yu Jie, nar. 9.8.1965
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.11.1997 |
Adresa: |
22371788, Praha 8, Praha 8, Ďáblická, 1449 |
|
Yu Jie, nar. 9.8.1965
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.11.1997 |
Adresa: |
18200, 22371788, Praha, Kobylisy, Ďáblická, 1449, 23, Ďáblická 1449/23, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Yu Lie, nar. 9.8.1965
|
Neaktivní
od 17.11.1997
|
Jednatel |
10.11.1997 |
Adresa: |
22371788, Praha 8, Praha 8, Ďáblická, 1449 |
|
Yu Lie, nar. 9.8.1965
|
Neaktivní
od 17.11.1997
|
Jednatel |
10.11.1997 |
Adresa: |
18200, 22371788, Praha, Kobylisy, Ďáblická, 1449, 23, Ďáblická 1449/23, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Chen Qiang
|
Neaktivní
od 10.11.1997
|
Jednatel |
29.10.1997 |
Adresa: |
22709673, Praha 5, Praha 5, Nad Turbovou, 1195/23 |
|
CHEN QIANG
|
Neaktivní
od 10.11.1997
|
Jednatel |
29.10.1997 |
Adresa: |
15000, 22709673, Praha, Košíře, Nad Turbovou, 1195, 23, Nad Turbovou 1195/23, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Chen Qiang
|
Neaktivní
od 29.10.1997
|
Jednatel |
13.10.1997 |
Adresa: |
21840342, Praha 4, Praha 4, Konstantinova, 1481 |
|
Chen Qiang
|
Neaktivní
od 29.10.1997
|
Jednatel |
13.10.1997 |
Adresa: |
14900, 21840342, Praha, Chodov, Konstantinova, 1481, 20, Konstantinova 1481/20, Chodov, 14900 Praha 4 |
|