Mgr. MARTIN DOLEČEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
16.09.2017 |
Adresa: |
14100, 21986002, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Jihovýchodní I, 712, 6 |
|
NADĚŽDA ŠTĚPÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
1. místopředseda představenstva |
16.09.2017 |
Adresa: |
10000, 22668489, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1157, 14 |
|
ROSALIE KŮRKOVÁ
|
Aktivní
|
2. místopředseda představenstva |
16.09.2017 |
Adresa: |
10000, 22668471, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1156, 12 |
|
Mgr. MARTIN DOLEČEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
16.09.2017 |
Adresa: |
14100, 21986002, Praha, Záběhlice, Jihovýchodní I, 712, 6, Jihovýchodní I 712/6, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
NADĚŽDA ŠTĚPÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
1. místopředseda představenstva |
16.09.2017 |
Adresa: |
10000, 22668489, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1157, 14, Konopišťská 1157/14, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
ROSALIE KŮRKOVÁ
|
Aktivní
|
2. místopředseda představenstva |
16.09.2017 |
Adresa: |
10000, 22668471, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1156, 12, Konopišťská 1156/12, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. MARTIN DOLEČEK
|
Neaktivní
od 16.09.2017
|
předseda |
21.10.2015 |
Adresa: |
14100, 21986002, Praha, Záběhlice, Jihovýchodní I, 712, 6 |
|
NADĚŽDA ŠTĚPÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2017
|
1. místopředseda |
21.10.2015 |
Adresa: |
10000, 22668489, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1157, 14 |
|
ROSALIE KŮRKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2017
|
2. místopředsedkyně |
21.10.2015 |
Adresa: |
10000, 22668471, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1156, 12 |
|
Mgr. MARTIN DOLEČEK
|
Neaktivní
od 16.09.2017
|
předseda |
21.10.2015 |
Adresa: |
14100, 21986002, Praha, Záběhlice, Jihovýchodní I, 712, 6, Jihovýchodní I 712/6, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
NADĚŽDA ŠTĚPÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2017
|
1. místopředseda |
21.10.2015 |
Adresa: |
10000, 22668489, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1157, 14, Konopišťská 1157/14, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
ROSALIE KŮRKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2017
|
2. místopředsedkyně |
21.10.2015 |
Adresa: |
10000, 22668471, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1156, 12, Konopišťská 1156/12, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. MARTIN DOLEČEK
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
předseda |
12.06.2015 |
Adresa: |
14100, 21986002, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Jihovýchodní I, 712, 6 |
|
Mgr. MARTIN DOLEČEK
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
předseda |
12.06.2015 |
Adresa: |
14100, 21986002, Praha, Záběhlice, Jihovýchodní I, 712, 6, Jihovýchodní I 712/6, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
NADĚŽDA ŠTĚPÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
1. místopředseda |
04.06.2014 |
Adresa: |
10000, 22668489, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1157, 14 |
|
NADĚŽDA ŠTĚPÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
1. místopředseda |
04.06.2014 |
Adresa: |
10000, 22668489, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1157, 14, Konopišťská 1157/14, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. MARTIN DOLEČEK
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
předseda |
14.11.2013 |
Adresa: |
14100, 21986002, Praha 4, Záběhlice, Jihovýchodní I, 712, 6 |
|
Mgr. MARTIN DOLEČEK
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
předseda |
14.11.2013 |
Adresa: |
14100, 21986002, Praha, Záběhlice, Jihovýchodní I, 712, 6, Jihovýchodní I 712/6, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Mgr. Martin Doleček
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
předseda |
02.07.2007 |
Adresa: |
10000, Praha, Praha 10, Konopišťská, 1157/14 |
|
Mgr. Martin Doleček
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
předseda |
02.07.2007 |
Adresa: |
10000, 22668489, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1157, 14, Konopišťská 1157/14, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Naděžda Vokurková
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
1. místopředseda |
03.02.2004 |
Adresa: |
10000, 22668489, Praha 10, Konopišťská, 1157/14 |
|
Naděžda Vokurková
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
1. místopředseda |
03.02.2004 |
Adresa: |
10000, 22668489, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1157, 14, Konopišťská 1157/14, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Eva Lämleinová
|
Neaktivní
od 02.07.2007
|
předsedkyně |
14.09.2001 |
Adresa: |
22668471, Praha 10, Praha 10, Konopišťská, 1156/12 |
|
Rosalie Kůrková
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
2.místopředsedkyně |
14.09.2001 |
Adresa: |
22668471, Praha 10, Praha 10, Konopišťská, 1156/12 |
|
Eva Lämleinová
|
Neaktivní
od 02.07.2007
|
předsedkyně |
14.09.2001 |
Adresa: |
10000, 22668471, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1156, 12, Konopišťská 1156/12, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
ROSALIE KŮRKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
2.místopředsedkyně |
14.09.2001 |
Adresa: |
10000, 22668471, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1156, 12, Konopišťská 1156/12, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Petr Vokurka
|
Neaktivní
od 14.09.2001
|
předseda |
10.10.1997 |
Adresa: |
Praha lO, Konopišťská, 1157/14 |
|
Ing.arch. Jaroslav Franče
|
Neaktivní
od 14.09.2001
|
2.místopředseda |
10.10.1997 |
Adresa: |
Praha lO, Konopišťská, 1157/14 |
|
Miroslav Kryskiv
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
l.místopředseda |
10.10.1997 |
Adresa: |
Praha lO, Konopišťská, 1156/12 |
|
Ing. Petr Vokurka
|
Neaktivní
od 14.09.2001
|
předseda |
10.10.1997 |
Adresa: |
10000, 22668489, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1157, 14, Konopišťská 1157/14, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing.arch. Jaroslav Franče
|
Neaktivní
od 14.09.2001
|
2.místopředseda |
10.10.1997 |
Adresa: |
10000, 22668489, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1157, 14, Konopišťská 1157/14, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Miroslav Kryskiv
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
l.místopředseda |
10.10.1997 |
Adresa: |
10000, 22668471, Praha, Vršovice, Konopišťská, 1156, 12, Konopišťská 1156/12, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|