RNDr. ZDENĚK KUČERA
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
předseda představenstva |
30.05.2013 |
Adresa: |
35002, 12976784, Františkovy Lázně, Žírovice, 105 |
|
RNDr. ZDENĚK KUČERA
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
předseda představenstva |
30.05.2013 |
Adresa: |
35002, 12976784, Cheb, Františkovy Lázně, Žírovice, 105, Žírovice 105, 35002 Františkovy Lázně |
|
Tomáš Kučera
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
místopředseda představenstva |
08.01.2001 |
Adresa: |
11870494, Cheb, Aš, Nemocniční, 33 |
|
Tomáš Kučera
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
místopředseda představenstva |
08.01.2001 |
Adresa: |
35201, 11870494, Cheb, Aš, Aš, Nemocniční, 2543, 33, Nemocniční 2543/33, 35201 Aš |
|
Ing. Ladislav Matějka
|
Neaktivní
od 08.01.2001
|
místopředseda představenstva |
07.11.1997 |
Adresa: |
Sokolov, Sokolov, Křížová, 150/15 |
|
RNDr. Zdeněk Kučera
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
předseda představenstva |
07.11.1997 |
Adresa: |
20903073, Cheb, Cheb, Evropská, 56 |
|
Tomáš Chvostek
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
člen představenstva |
07.11.1997 |
Adresa: |
20793472, Sokolov, Sokolov, Dukelská, 1174 |
|
Ing. Ladislav Matějka
|
Neaktivní
od 08.01.2001
|
místopředseda představenstva |
07.11.1997 |
Adresa: |
150/15, Sokolov, Sokolov, Křížová, Křížová 150/15, Sokolov, okres: Sokolov, Česká republika |
|
RNDr. Zdeněk Kučera
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
předseda představenstva |
07.11.1997 |
Adresa: |
35002, 20903073, Cheb, Cheb, Cheb, Evropská, 1133, 56, Evropská 1133/56, 35002 Cheb |
|
Tomáš Chvostek
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
člen představenstva |
07.11.1997 |
Adresa: |
35601, 20793472, Sokolov, Sokolov, Sokolov, Dukelská, 1174, Dukelská 1174, 35601 Sokolov |
|